Patrick Salvy
wohnhaft in Grône, aus Gontenschwil Aktuelle Mandate: GAP Invest SA, GAP Engineering SA Verbundene Personen: Julien Valloton, Gilles Mabillard, Alfio Schillaci und mehr So bleiben Sie über "Patrick Salvy" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Patrick Salvy"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Patrick Salvy" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Patrick Salvy"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Patrick Salvy leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Patrick Salvy arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Privatpersonen mit dem Namen Patrick Salvy
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Patrick Salvy
Publikationsnummer: 3905177, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
GAP Invest SA, à Sierre, CHE-399.576.598, Techno Pôle 5, 3960 Sierre, société anonyme (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
24.11.2017.
But:
L'acquisition, l'achat, la vente, la possession, l'exploitation de tout immeuble, à l'exception d'opérations prohibées par la LFAIE (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
100 actions nominatives de CHF 1'000.00 liées selon statuts.
Organe de publication:
BO et, lorsque la loi l'exige, la FOSC.
Communication aux actionnaires:
par courrier prioritaire ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Schillaci, Alfio, de Carouge (GE), à Bussigny, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Mabillard, Gilles, de Grimisuat, à Sion, administrateur, avec signature collective à deux;
Salvy, Patrick, de Gontenschwil, à Grône, administrateur, avec signature collective à deux;
Valloton, Julien, de Fully, à Leytron, administrateur, secrétaire, avec signature collective à deux. Selon déclaration du 24.11.2017, il est renoncé à un contrôle restreint.
Publikationsnummer: 6084728, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Rihs Engineering AG, précédemment à Belp, CH-053.3.006.786-3, société anonyme (No. FOSC 227 du 23.11.2009, p. 5, Publ. 5355358).
Statuts originaires:
26.01.1996.
Modification des statuts:
17.02.2011.
Nouvelle raison sociale:
Rihs Engineering SA.
Nouvelle traduction de la raison:
(Rihs Engineering AG) (Rihs Engineering Ltd).
Nouveau siège:
Sierre.
Nouvelle adresse:
Techno-pôle 5, 3960 Sierre.
Nouveau but:
L'exploitation d'un bureau d'ingénieur en mécanique pour l'étude, la conception et le développement d'installations industrielles. La vente d'installations industrielles comprenant des composants mécaniques, électriques et d'automatisation. La vente de parties, d'accessoires et de pièces de rechange d'installations industrielles. La supervision du montage d'installations industrielles sur site de clients finaux (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Libération du capital social:
CHF 100'000.00.
Actions:
100 actions nominatives à CHF 1'000.00 liées selon statuts.
Nouveaux faits qualifiés:
[biffé: Sacheinlage/Sachübernahme: gemäss Sacheinlagevertrag vom 26.01.1996 und Bilanz per 31.12.1995: Aktiven von CHF 643'550.37 und Passiven von CHF 229'346.75 der Kollektivgesellschaft 'F. + T. Rihs.', in Urtenen, zum Preis von CHF 414'203.62, wofür 100 voll liberierte Namenaktien zu je CHF 1'000 ausgegeben und den Sacheinlegern eine Forderung von CHF 314'203.62 in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben werden.].Nouvel organe de publication: BO et, lorsque la loi l'exige, la FOSC.
Nouvelles communications:
Communication aux actionnaires: par écrit ou par courriel.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Rihs, Franz, de Safnern, à Belp, président, avec signature individuelle;
Rihs-Santschi, Theres, de Safnern, à Belp, vice-président, avec signature individuelle;
Revipartner KMU AG, à Muri bei Bern, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Grosclaude Patrick (CH-626.1.008.241-7), à Miège, organe de révision;
Briguet, Christian, de Lens, à Miège, président, avec signature collective à deux;
Valloton, Julien, de Fully, à Sion, vice-président, avec signature collective à deux;
Salvy, Patrick, de Gontenschwil, à Grône, administrateur, avec signature collective à deux;
Mabillard, Gilles, de Grimisuat, à Sion, administrateur, avec signature collective à deux;
Schillaci, Alfio, de Carouge GE, à Bussigny-près-Lausanne, administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Handelsregister-Amt Wallis
GAP Engineering SA, à S i e r r e , avenue Général Guisan 19, 3960 Sierre, nouvelle société anonyme.
Date des statuts:
21.11.2000.
But:
exploitation d'un bureau d'ingénieurs en électricité, automation et informatique industrielle;
toutes activités convergentes.
Capital- actions:
CHF 100'000.
Capital-actions libéré:
CHF 50'000.
Actions:
100 actions nominatives de CHF 1000, liées selon statuts.
Organe de publication:
Bulletin Officiel du Canton de Valais, et quand la loi l'exige, la FOSC.
Personnes inscrites:
Mabillard, Gilles, de Grimisuat, à Grimisuat, président, avec signature collective à deux;
Salvy, Patrick, de Gontenschwil, à Sierre, secrétaire, avec signature collective à deux;
Rodex SA, à Sion, organe de révision.