Tekin Sahin
wohnhaft in Reinach, aus Türkei Aktuelle Mandate: AKFE Swiss GmbH Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Tekin Sahin" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Tekin Sahin"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Tekin Sahin" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Tekin Sahin"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Tekin Sahin leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Tekin Sahin arbeiten
Handel (sonstiges)
Handel (sonstiges)
Privatpersonen mit dem Namen Tekin Sahin
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Tekin Sahin
Publikationsnummer: HR01-1006024623, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
AKFE Swiss GmbH, in Pratteln, CHE-447.582.706, Zurlindenstrasse 21, 4133 Pratteln, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
27.03.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel und Vertrieb sowie den Import und Export von Waren aller Art. Zudem bezweckt die Gesellschaft die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Events und die Erbringung aller in diesem Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 27.03.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Sahin, Tekin, türkischer Staatsangehöriger, in Reinach (BL), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 4186955, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Lüftungspartner GmbH, in Dübendorf, CHE-114.733.291, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2017, Publ. 3751731).
Domizil neu:
Schloss-Strasse 5, 8600 Dübendorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sahin-Tekin, Hülya, türkische Staatsangehörige, in Dübendorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tekin, Sezer, türkischer Staatsangehöriger, in Dübendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 2284599, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
phos4traxx productions und publishing GmbH, in Russikon, CHE-114.733.291, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 161 vom 20.08.2010, S. 19, Publ. 5778118).
Statutenänderung:
26.06.2015.
Firma neu:
Lüftungspartner GmbH.
Sitz neu:
Dübendorf.
Domizil neu:
Nelkenstrasse 7, 8600 Dübendorf.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Lüftungsmontagearbeiten aller Art aus sowie die Wartung von Lüftungs- und Klimaanlagen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Die Bestimmung über die Nebenleistungspflichten ist aufgehoben.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].Mitteilungen neu: Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüchinger, Michel, von Oberriet SG, in Russikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Lüchinger, Sabina, von Weesen und Oberriet SG, in Russikon, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sahin-Tekin, Hülya, türkische Staatsangehörige, in Dübendorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.