Dariusz Janusz Rybak
wohnhaft in Balsthal, aus Polen Aktuelle Mandate: LR Salvato AG Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Dariusz Janusz Rybak" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dariusz Janusz Rybak"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Dariusz Janusz Rybak" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dariusz Janusz Rybak"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Dariusz Janusz Rybak leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Dariusz Janusz Rybak arbeiten
Automobilhandel
Automobilhandel
Privatpersonen mit dem Namen Dariusz Janusz Rybak
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Dariusz Janusz Rybak
Publikationsnummer: HR02-1004734750, Handelsregister-Amt Glarus, (160)
Swisspol-Handels GmbH, bisher in Balsthal, CHE-113.993.659, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2016, Publ. 2800341).
Statutenänderung:
01.10.2019.
Sitz neu:
Glarus Süd.
Domizil neu:
Hauptstrasse 5, 8777 Diesbach GL.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rybak, Dariusz, polnischer Staatsangehöriger, in Solothurn, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Kaiser, Marc, von Lohn-Ammannsegg, in Grenchen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gmür, Werner Willi, von Amden, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: HR02-1004725450, Handelsregister-Amt Zug, (170)
LR Salvato AG, in Risch, CHE-203.987.474, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2018, Publ. 1004483956).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koelliker, Iwona, polnische Staatsangehörige, in Kleinbösingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rybak, Dariusz Janusz, polnischer Staatsangehöriger, in Balsthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1004483956, Handelsregister-Amt Zug, (170)
LR Salvato AG, in Risch, CHE-203.987.474, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2018, Publ. 4331537).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rybak, Dariusz Janusz, polnischer Staatsangehöriger, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koelliker, Iwona, polnische Staatsangehörige, in Kleinbösingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.