Stefan Ruge
wohnhaft in Bremen, aus Deutschland Aktuelle Mandate: Bruker Switzerland AG Verbundene Personen: Sascha Oliver Stocker, Patrick Büchi, Jens Höhndorf und mehr So bleiben Sie über "Stefan Ruge" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Stefan Ruge"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Stefan Ruge" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Stefan Ruge"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Stefan Ruge leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Stefan Ruge arbeiten
Herstellung von Instrumenten (Messung und Kontrolle)
Herstellung von Instrumenten (Messung und Kontrolle)
Privatpersonen mit dem Namen Stefan Ruge
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Stefan Ruge
Publikationsnummer: HR02-1004715285, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Bruker Switzerland AG, in Fällanden, CHE-101.138.357, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2019, Publ. 1004661957).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fäh, Urban August, von Kaltbrunn, in Volketswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruge, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Bremen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3053253, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Bruker Daltonics GmbH, in Fällanden, CHE-105.580.048, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 195 vom 08.10.2015, Publ. 2414923).
Statutenänderung:
08.09.2016.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roth, Jeannine Isabelle, von Seedorf BE, in Winterthur, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bischofberger, Reto, von Teufen AR, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruge, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Bremen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3053255, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Bruker Optics GmbH, in Fällanden, CHE-105.532.256, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2014, Publ. 1732469).
Statutenänderung:
08.09.2016.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fäh, Urban, von Kaltbrunn, in Volketswil, Geschäftsführer und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bischofberger, Reto, von Teufen AR, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knell, Michael, amerikanischer Staatsangehöriger, in Weymouth (US), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruge, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Bremen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wischnewski, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Langenfeld (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.