Christian Ringli
wohnhaft in Burgdorf, aus Laufen-Uhwiesen Aktuelle Mandate: BewegungPlus Schweiz Verbundene Personen: Joel Bettler, Daniel Jérôme Zeltner, Philipp Marc Erne und mehr So bleiben Sie über "Christian Ringli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Ringli"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christian Ringli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Ringli"
|
|
Christian Ringli
wohnhaft in Kaltbrunn, aus Einsiedeln Aktuelle Mandate: Digitalparking AG Verbundene Personen: Orestina Maria Cardone, Reto Schläpfer, Hans Christoph Bleiker und mehr So bleiben Sie über "Christian Ringli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Ringli"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christian Ringli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Ringli"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christian Ringli leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christian Ringli arbeiten
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Durchführung von Reparaturen und Installationen
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Durchführung von Reparaturen und Installationen
Privatpersonen mit dem Namen Christian Ringli
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Ringli
Publikationsnummer: HR02-1005960632, Handelsregister-Amt Bern, (36)
BewegungPlus Schweiz, in Thun, CHE-105.800.994, Verein (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2022, Publ. 1005581234).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schicker, Meinrad, von Baar, in Thun, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bettler, Markus, von Zweisimmen, in Spiez, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wenk, Matthias, von Riehen, in Burgdorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zeltner, Daniel Jérôme, von Niederbuchsiten, in Horgen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bettler, Joel, von Zweisimmen, in Spiez, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ringli, Christian, von Laufen-Uhwiesen, in Burgdorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: HR02-1004459074, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
P CH AG, in Dietikon, CHE-105.881.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 13.04.2018, Publ. 4169525).
Statutenänderung:
11.09.2018.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Digitalparking AG, in Dietikon (CHE-113.990.000), gemäss Fusionsvertrag vom 11.09.2018 und Bilanz per 30.06.2018. Aktiven von CHF 3'747'502.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'289'699.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der ParkingTec AG, in Horgen (CHE-114.318.101), gemäss Fusionsvertrag vom 11.09.2018 und Bilanz per 30.06.2018. Aktiven von CHF 3'237'173.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'495'745.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Parkomatic AG, in Dietikon (CHE-112.635.045), gemäss Fusionsvertrag vom 11.09.2018 und Bilanz per 30.06.2018. Aktiven von CHF 10'229'725.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'419'931.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Taxomex AG, in Dietikon (CHE-105.838.531), gemäss Fusionsvertrag vom 11.09.2018 und Bilanz per 30.06.2018. Aktiven von CHF 4'945'878.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'943'121.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der von Ballmoos AG, in Horgen (CHE-109.058.816), gemäss Fusionsvertrag vom 11.09.2018 und Bilanz per 30.06.2018. Aktiven von CHF 7'360'005.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'473'581.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
Digitalparking AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Digitalparking SA) (Digitalparking Ltd.).
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Leistungen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung von Parkplätzen. Dazu gehören insbesondere die Entwicklung, die Fabrikation, der Vertrieb, die Beratung, das Engineering, die Installation, die Schulung, die Wartung, die Reparatur und der Betrieb von dazu geeigneten Systemen und Applikationen. Die Gesellschaft kann alle Massnahmen treffen und alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Agenturen eröffnen, sowie sich an Unternehmen beteiligen.
Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 11.09.2018 wird frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 400'000.00 umgewandelt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schläpfer, Herbert, von Rehetobel, in Kilchberg (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dielsdorf, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Schläpfer, Reto, von Unterengstringen, in Urdorf, Direktor, mit Einzelunterschrift;
Ringli, Christian, von Einsiedeln, in Kaltbrunn, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bammert, Urs, von Inwil, in Inwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dizerens, Partick, von Lutry, in Echallens, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klein, Karl, von Kaisten, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pieren, Sébastien, von Adelboden, in Echallens, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Daniela, von Cham, in Cham, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Urs, von Zürich, in Boppelsen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stahel, Heidi, von Zell (ZH), in Altendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 909619, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
ParkingTec AG, in Horgen, CH-020.3.032.445-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2010, S. 24, Publ. 5815146).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bleiker, Dr. Christoph, von Hemberg, in Thalwil, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ringli, Christian, von Einsiedeln, in Kaltbrunn, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].