Oliver Retter
wohnhaft in Uttwil, aus Fischingen Aktuelle Mandate: Denktweiter Projektentwicklung GmbH, Pecanis GmbH Verbundene Personen: Charles Dominik Keller, Domenic Misteli So bleiben Sie über "Oliver Retter" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Oliver Retter"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Oliver Retter" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Oliver Retter"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Oliver Retter leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Oliver Retter arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Oliver Retter
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Oliver Retter
Publikationsnummer: HR01-1005976547, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Denktweiter Projektentwicklung GmbH, in Uttwil, CHE-468.779.172, Waidackerstrasse 7, 8592 Uttwil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
21.02.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, Verkauf, Halten, Verwaltung, Vermietung und Entwicklung von Geschäfts-, Gewerbe- und Wohnliegenschaften im In- und Ausland sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Immobilienbereich. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen aller Art beteiligen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck und der Anlage ihrer Mittel in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Darlehen gewähren sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 21.02.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Retter, Oliver, von Fischingen, in Uttwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Keller, Charles Dominik, von Bischofszell, in Romanshorn, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: HR02-1005814032, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Pecanis GmbH, in Tägerwilen, CHE-372.641.263, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2019, Publ. 1004744487).
Statutenänderung:
28.07.2023.
Sitz neu:
Uttwil.
Domizil neu:
Waidackerstrasse 7, 8592 Uttwil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Misteli, Domenic, von Aeschi (SO), in Tägerwilen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Retter, Oliver, von Fischingen, in Uttwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: HR02-1005793836, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
REMU AUTO AG, in Kreuzlingen, CHE-304.899.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2016, S.0, Publ. 3210499). [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Retter, Oliver, von Fischingen, in Amriswil, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mulaj, Viktor, kosovarischer Staatsangehöriger, in Siegershausen (Kemmental), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Retter, Patrick, von Fischingen, in Hefenhofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].