Charles Reischmann
wohnhaft in Founex, aus Altstätten Aktuelle Mandate: FONDATION ENERGY PACT Verbundene Personen: Hervé-Marc Drompt, Alexandre Dimitrijevic So bleiben Sie über "Charles Reischmann" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Charles Reischmann"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Charles Reischmann" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Charles Reischmann"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Charles Reischmann leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Charles Reischmann arbeiten
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Privatpersonen mit dem Namen Charles Reischmann
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Charles Reischmann
Publikationsnummer: 1253555, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
FONDATION ENERGY PACT, in Lachen, CHE-113.960.358, Stiftung (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2013, Publ. 1200625).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dunand, Marco, von Avusy, in Nyon, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reischmann, Dr. Charles, von Altstätten, in Founex, Mitglied und Vizedirektor, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Progressia Wirtschaftsprüfung AG (CHE-310.978.038), in Wädenswil, Revisionsstelle [bisher: Progressia Wirtschaftsprüfung AG (CH-020.9.001.081-3)].
Publikationsnummer: 1200625, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
FONDATION ENERGY PACT, bisher in Eysins, CHE-113.960.358, Stiftung (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2013, Publ. 7181830).
Gründungsurkunde:
20.04.2011.
Urkundenänderung:
01.06.2013.
Sitz neu:
Lachen.
Domizil neu:
bei Dr. Martin Michel, Zürcherstrasse 49, 8853 Lachen SZ.
Zweck neu:
Die Stiftung bezweckt die Förderung einer ausgewogenen Nutzung verschiedener Energieformen, mit dem Willen Fortschritt, wirtschaftliche Entwicklung und Umweltschutz in Einklang zu bringen. Die Stiftung kann alles unternehmen, welches direkt oder indirekt der Zielerreichung dient.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bertozzi, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
E. Kiss-Borlase, Bureau Fiduciaire SA (CH-660-0245983-2), in Genève.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michel, Dr. Martin, von Glarus, in Lachen SZ, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Reischmann, Dr. Charles, von Altstätten, in Founex, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Schnidrig, Luzi, von Grächen und Oberrieden, in Lachen SZ, Direktor, mit Einzelunterschrift;
Progressia Wirtschaftsprüfung AG (CH-020.9.001.081-3), in Wädenswil, Revisionsstelle.