Barbara Reber Behnisch
wohnhaft in Solothurn, aus Trub, Madiswil und Solothurn Aktuelle Mandate: Lukas Emch-Stiftung Verbundene Personen: Matthias Steiner, Beat Wolf, Lennart Dohms-Winkel So bleiben Sie über "Barbara Reber Behnisch" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Barbara Reber Behnisch"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Barbara Reber Behnisch" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Barbara Reber Behnisch"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Barbara Reber Behnisch leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Barbara Reber Behnisch arbeiten
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Privatpersonen mit dem Namen Barbara Reber Behnisch
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Barbara Reber Behnisch
Publikationsnummer: HR02-1005396504, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Elisabeth Bachtler-Stiftung, in Solothurn, CHE-113.958.462, Stiftung (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2021, Publ. 1005281926).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reber Behnisch, Barbara, von Solothurn, Madiswil und Trub, in Solothurn, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4233652, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Elisabeth Bachtler-Stiftung, in Solothurn, CH-241.7.007.102-5, bei Advokaturbureau Reber, Gurzelngasse 12, 4500 Solothurn, Stiftung (Neueintragung).
Zweck:
Unterstützung der Kultur, insbesondere des Theaters in der Stadt Solothurn, Förderung des klassischen Theaters und der Oper sowie Förderung des Zugangs Jugendlicher zum klassischen Theater.
Organisation:
Stiftungsrat von 3 bis 7 Mitgliedern und Revisionsstelle.
Eingetragene Personen:
Reber, Dr. Markus, von Solothurn und Madiswil, in Solothurn, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Friedli, Johannes, von Seeberg, in Balm bei Messen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reber Behnisch, Barbara, von Solothurn, Madiswil und Trub, in Solothurn, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sperisen-Haueter, Marianne, von Derendingen und Aeschlen, in Rüdtligen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sofista Treuhand & Partner AG, in Zuchwil, Revisionsstelle. Die Stiftung besteht gemäss letztwilliger Verfügung vom 20.02.2006 der am 14.08.2006 verstorbenen Elisabeth Anna Maria Magdalena Bachtler, zuletzt wohnhaft gewesen in Bern.
Publikationsnummer: 3889542, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Lukas Emch-Stiftung, in Solothurn, CH-260.7.000.165-5, Pianisten und Violonisten durch Gewährung von Stipendien in ihrer künstlerischen Entwicklung und beruflichen Ausbildung zu unterstützen, Stiftung (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2005, S. 11, Publ. 2997316).
Domizil neu:
bei Barbara Reber Behnisch, Gurzelngasse 12, 4500 Solothurn.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frauchiger, Urs, von Wyssachen, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reber Behnisch, Barbara, von Solothurn, Madiswil und Trub, in Solothurn, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Reber, Barbara, von Solothurn und Madiswil, in Solothurn];
Schwaller, Dr. Heinrich, von Recherswil, in Riedholz, Revisionsstelle.