Eduard Primoschitz
wohnhaft in Rickenbach, aus Österreich Aktuelle Mandate: Priluna Consulting GmbH Verbundene Personen: Jürg Lustenberger, Ria Primoschitz-Lustenberger So bleiben Sie über "Eduard Primoschitz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Eduard Primoschitz"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Eduard Primoschitz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Eduard Primoschitz"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Eduard Primoschitz leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Eduard Primoschitz arbeiten
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Eduard Primoschitz
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Eduard Primoschitz
Publikationsnummer: HR02-1005345518, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Priluna Consulting GmbH, in Zug, CHE-112.083.482, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2015, S.0, Publ. 1953929).
Domizil neu:
c/o Swiss Lawyers Infrastructure GmbH, Bahnhofstrasse 16, 6300 Zug.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Primoschitz-Lustenberger, Ria, von Root und Romoos, in Rickenbach (DE), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Zufikon, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift];
Primoschitz, Eduard, österreichischer Staatsangehöriger, in Rickenbach (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Zufikon];
Lustenberger, Jürg, von Root, in Roggwil (BE), Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 1310751, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
ILB International Logistikbetriebe AG, in Baden, CHE-110.586.045, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 11.09.2012, Publ. 6843476).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stonig, Günther, österreichischer Staatsangehöriger, in Schönenwerd, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Füglistaller, Leonhard genannt Lieni, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Primoschitz, Eduard, österreichischer Staatsangehöriger, in Rickenbach (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cheng, Gong, von Uster, in Illnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 5213022, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Priluna Consulting GmbH, in Baar, CH-170.4.005.163-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 215 vom 04.11.2004, S. 18, Publ. 2528884).
Statutenänderung:
27.06.2009.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 27.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Primoschitz, Eduard, österreichischer Staatsangehöriger, in Zufikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00];
Primoschitz-Lustenberger, Ria, von Root und Romoos, in Zufikon, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift und Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00].