Vincenzo Pedranz
wohnhaft in Affoltern am Albis, aus Ottenbach Aktuelle Mandate: mission-nivi GmbH Verbundene Personen: Nina Katharina Pedranz So bleiben Sie über "Vincenzo Pedranz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Vincenzo Pedranz"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Vincenzo Pedranz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Vincenzo Pedranz"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Vincenzo Pedranz leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Vincenzo Pedranz arbeiten
Treuhändische Dienstleistungen
Treuhändische Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Vincenzo Pedranz
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Vincenzo Pedranz
Publikationsnummer: HR02-1005723804, Handelsregister-Amt Nidwalden, (150)
Sigrist - Photometer AG, in Ennetbürgen, CHE-107.842.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2022, Publ. 1005641365).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pedranz, Vincenzo, von Ottenbach, in Affoltern am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005641365, Handelsregister-Amt Nidwalden, (150)
Sigrist - Photometer AG, in Ennetbürgen, CHE-107.842.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2022, Publ. 1005469722).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schärer, Pascal, von Busswil bei Melchnau, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Michael, von Dietwil, in Hitzkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bodmer, Florian Robert, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pedranz, Vincenzo, von Ottenbach, in Affoltern am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 4216789, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
mission-nivi GmbH, in Ottenbach, CHE-493.222.731, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2017, Publ. 3832383).
Statutenänderung:
25.04.2018.
Sitz neu:
Affoltern am Albis.
Domizil neu:
Looacherstrasse 8, 8909 Zwillikon.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pedranz, Vincenzo, von Ottenbach, in Affoltern am Albis, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Ottenbach].