Vitus Ottiger
wohnhaft in Rothenburg, aus Rothenburg Aktuelle Mandate: V. Ottiger Früchtehof GmbH in Liquidation Verbundene Personen: Anna Ottiger So bleiben Sie über "Vitus Ottiger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Vitus Ottiger"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Vitus Ottiger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Vitus Ottiger"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Vitus Ottiger leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Vitus Ottiger arbeiten
Handel (landwirtschaftliche Produkte und Tiere)
Handel (landwirtschaftliche Produkte und Tiere)
Privatpersonen mit dem Namen Vitus Ottiger
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Vitus Ottiger
Publikationsnummer: 5333648, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
V. Ottiger Früchtehof GmbH, in Rothenburg, CH-100.4.021.126-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 70 vom 14.04.1998, S. 2482). Mitteilungen erfolgen brieflich.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten von Stammanteilen gemäss Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 19.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ottiger, Vitus, von Rothenburg, in Rothenburg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 35'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer].
Publikationsnummer: 5040762, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Zentralschweizer Milchproduzenten ZMP, in Luzern, CH-100.5.011.111-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 52 vom 17.03.2009, S. 11, Publ. 4929892).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bieri, Jost, von Entlebuch, in Entlebuch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zumbühl, Ferdinand, von Wolfenschiessen, in Dallenwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scheuber, Marta, von Engelberg und Wolfenschiessen, in Engelberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bühlmann, Peter, von Emmen, Emmen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwizer, Urs, von Pfaffnau, in Pfaffnau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ottiger, Vitus, von Rothenburg, in Rothenburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Villiger, Hans, von Sins, in Sins, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Achermann, Paul, von Beckenried, in Hochdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Christian, von Spiringen, in Seedorf UR, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Furrer, Sepp, von Malters, in Malters, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grüter, Lukas, von Pfaffnau und Willisau, in Pfaffnau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Häfliger, Franz, von Grosswangen und Schenkon, in Grosswangen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Oehen, Thomas, von Hohenrain, in Hohenrain, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schnider, Markus, von Hasle LU, in Hasle LU, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steinmann, Hans, von Ebersecken, in Ebersecken, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Waldispühl, Nicole, von Ballwil, in Ballwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
PricewaterhouseCoopers AG, in Luzern (CH-100.9.021.758-3), Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 4853668, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Wohnbaugenossenschaft Wobaro Rothenburg, in Rothenburg, CH-100.5.010.820-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2006, S. 12, Publ. 3447568).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ottiger, Vitus, von Rothenburg, in Rothenburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Omlin, Marcel, von Rothenburg und Sarnen, in Rothenburg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Portmann, Erna, von Rothenburg, in Rothenburg, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Lufida Revisions AG, in Hochdorf (CH-100.9.789.013-0), Revisionsstelle.