Patrick Gustav Oertli
wohnhaft in Bassersdorf, aus Gossau (ZH) Aktuelle Mandate: Humania Care AG Verbundene Personen: Ancilla Sutter Uhlemann, Daniel Martin Mohr, Marita Verbali und mehr So bleiben Sie über "Patrick Gustav Oertli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Patrick Gustav Oertli"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Patrick Gustav Oertli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Patrick Gustav Oertli"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Patrick Gustav Oertli leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Patrick Gustav Oertli arbeiten
Betreiben von Pflegeheimen und stationären Einrichtungen
Betreiben von Pflegeheimen und stationären Einrichtungen
Privatpersonen mit dem Namen Patrick Gustav Oertli
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Patrick Gustav Oertli
Publikationsnummer: 2887497, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Humania Care GmbH, in Dübendorf, CHE-114.807.297, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2015, Publ. 2295141).
Statutenänderung:
12.05.2016.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 12.05.2016 und Bilanz per 31.12.2015 mit Aktiven von CHF 475'383.57 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 259'822.50 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 Aktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
Humania Care AG.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Heerenschürlistrasse 7, 8051 Zürich.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oertli, Patrick Gustav, von Gossau ZH, in Bassersdorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung und stellvertretender Direktor mit Einzelunterschrift];
Oertli, Karin Ruth Dilani, von Bertschikon, in Bassersdorf, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin und stellvertretende Direktorin mit Einzelunterschrift];
Lindauer, Ruth Elisabeth, von Schwyz, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziltener, Erika, von Schübelbach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kupferschmied, Esther, von Zürich, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
U. Schwarz Treuhand (CHE-108.379.235), in Dielsdorf, Revisionsstelle;
Schatzmann, Thomas, von Windisch, in Weisslingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 2295141, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Humania Care GmbH, in Dübendorf, CHE-114.807.297, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 90 vom 12.05.2014, Publ. 1495097).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heller Enz, Silvia, von Zürich, in Weisslingen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oertli, Karin Ruth Dilani, von Bertschikon, in Bassersdorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin und stellvertretende Direktorin, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und stellvertretende Direktorin mit Einzelunterschrift];
Oertli, Patrick Gustav, von Gossau ZH, in Bassersdorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung und stellvertretender Direktor, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und stellvertretender Direktor mit Einzelunterschrift];
Schatzmann, Thomas, von Windisch, in Weisslingen, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 1495097, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Humania Care GmbH, in Dübendorf, CHE-114.807.297, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 94 vom 15.05.2012, Publ. 6679246).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Iten, Margareth, von Unterägeri, in Zürich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Weber, Ursula, von Wetzikon ZH, in Gossau ZH, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oertli, Karin Ruth Dilani, von Bertschikon, in Bassersdorf, Gesellschafterin und stellvertretende Direktorin, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Bertschikon und mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Oertli, Patrick Gustav, von Gossau ZH, in Bassersdorf, Gesellschafter und stellvertretender Direktor, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Bertschikon, Gesellschafter mit Einzelunterschrift];
Heller Enz, Silvia, von Zürich, in Weisslingen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Iten, Urs, von Unterägeri, in Zürich, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Direktor mit Einzelunterschrift und mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00].