Stefan Oeler
wohnhaft in Altstätten, aus Altstätten Aktuelle Mandate: Oeler AG Verbundene Personen: Florian Oeler So bleiben Sie über "Stefan Oeler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Stefan Oeler"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Stefan Oeler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Stefan Oeler"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Stefan Oeler leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Stefan Oeler arbeiten
Strassen-, Schienen- und Tunnelbau
Strassen-, Schienen- und Tunnelbau
Privatpersonen mit dem Namen Stefan Oeler
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Stefan Oeler
Publikationsnummer: 5075496, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Oeler AG, in Eichberg, CH-320.9.040.069-8, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 8 vom 12.01.1996, S. 235).
mit Hauptsitz in:
Altstätten.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-320.3.002.016-0.
Zweck Hauptsitz neu:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oeler, Stefan, von Altstätten, in Altstätten, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Oeler, Susanne, von Altstätten, in Altstätten, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3751224, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Oeler AG, in Altstätten, CH-320.3.002.016-0, Führung einer Strassenbau-Unternehmung sowie Ausübung damit zusammenhängender Tätigkeiten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2004, S. 12, Publ. 2524192).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oeler, Susanne, von Altstätten, in Altstätten, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oeler, Stefan, von Altstätten, in Altstätten, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].
Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Oeler AG, in Eichberg, Schulhausstrasse 7, 9453 Eichberg, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma des Hauptsitzes:
Oeler AG.
Rechtsnatur:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Altstätten.
Eingetragen im HRG am HS:
23.06.1967 [letzte Publikation: SHAB Nr. 238 vom 07.12.1994, S. 6680].
Zweck:
Führung einer Strassenbau-Unternehmung sowie Ausübung damit zusammenhängender Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Immobilien erwerben, belasten und veräussern.
Eingetragene Personen:
Oeler, Stefan, von Altstätten, in Altstätten, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Oeler, Susanne, von Altstätten, in Altstätten, Mitglied, mit Einzelunterschrift.