Marléne Obermeyer-Bisang
wohnhaft in Riehen, aus Basel Aktuelle Mandate: Bisang GmbH Verbundene Personen: Caroline Obermeyer, Hanna Moser-Bisang So bleiben Sie über "Marléne Obermeyer-Bisang" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Marléne Obermeyer-Bisang"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Marléne Obermeyer-Bisang" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Marléne Obermeyer-Bisang"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Marléne Obermeyer-Bisang leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Marléne Obermeyer-Bisang arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Marléne Obermeyer-Bisang
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Marléne Obermeyer-Bisang
Publikationsnummer: 7209916, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Bisang GmbH, in Arosa, CH-350.4.000.008-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2009, S. 14, Publ. 5123648).
Statutenänderung:
27.05.2013.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, den Bau, die Verwaltung von und den Handel mit Liegenschaften;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bisang, Fredy, von Dagmersellen, in Lausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser-Bisang, Hanna, von Pratteln, in Pratteln, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00];
Obermeyer-Bisang, Marléne, von Basel, in Riehen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00];
Obermeyer, Caroline, von Basel, in Riehen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Bisang GmbH, in Arosa, Liegenschaften, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 47 vom 26.02.1951, S. 492).
Statutenänderung:
4.12.1997.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bisang-Nägelin, Bertha, von Dagmersellen LU, in Lausen BL, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF10'000;
Bisang-Nägelin, Walter, von Dagmersellen LU, in Lausen BL, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF10'000.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Obermeyer-Bisang, Marléne, von Basel, in Riehen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF6'000;
Bisang-Moning, Fredy, von Dagmersellen, in Lausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF6'000;
Moser-Bisang, Hanna, von Pratteln, in Pratteln, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF8'000.