Herbert Noser
wohnhaft in Ennenda, aus Glarus Aktuelle Mandate: Noser Holzbau AG Verbundene Personen: Roman Steiger, Remo Steiger, Pascal Grossmann und mehr So bleiben Sie über "Herbert Noser" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Herbert Noser"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Herbert Noser" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Herbert Noser"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Herbert Noser leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Herbert Noser arbeiten
Zimmerei, Dachdeckerei und allgemeiner Holzbau
Zimmerei, Dachdeckerei und allgemeiner Holzbau
Privatpersonen mit dem Namen Herbert Noser
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Herbert Noser
Publikationsnummer: HR02-1005138392, Handelsregister-Amt Glarus
Elmer + Blumer Bedachungen AG, in Glarus Nord, CHE-105.871.787, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2014, S.0, Publ. 1626679).
Statutenänderung:
22.03.2021.
Firma neu:
Blumer Projekt AG.
Sitz neu:
Glarus.
Domizil neu:
Im Büel 18, 8750 Glarus.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Sanierung, Umbau, Verkauf, Handel, Vermittlung, Vermietung und Verwaltung von Immobilien aller Art sowie die Erbringung von Dienstleistungen und Beratungen im Immobilienbereich, Bauhaupt- und Baunebengewerbe und alle damit verbundenen Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann sodann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die mit ihrem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder die geeignet sind, diesen zu fördern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder auf andere Weise mit Dritten zusammenarbeiten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage und -übernahme: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 01.06.1982 und Übernahmebilanz per 31.03.1982 Aktiven von CHF 118'192.45 und Passiven von CHF 44'709.80 der bisher im Handelsregister eingetragenen Kollektivgesellschaft "Elmer + Blumer", in Mollis, zum Übernahmepreis von CHF 73'482.65, wofür den Sacheinlegern 48 als voll liberiert geltende Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgehändigt und der Restbetrag von CHF 25'482.65 in Konto-Korrent gutgeschrieben werden;
CHF 2'000.-- sind bar einbezahlt. Die Gesellschaft tritt in alle Rechte und Pflichten der bisherigen Kollektivgesellschaft "Elmer + Blumer" ein, rückwirkend mit Nutzen- und Schadenbeginn am 01.04.1982.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Email oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Elmer, Hanspeter, von Glarus Süd, in Weesen (Amden), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meili, Markus Ulrich, von Zürich, in Mollis (Glarus Nord), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Noser, Herbert, von Glarus, in Ennenda (Glarus), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blumer, Rolf, von Glarus, in Glarus, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Blumer, Anna, von Glarus, in Wien (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blumer, Caspar, von Glarus, in Glarus, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 6318954, Handelsregister-Amt Glarus, (160)
Schlössli Gastro GmbH, in Glarus Nord, CH-160.4.004.976-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2011, S. 0, Publ. 6234614).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stöckli, Gerhard, von Guggisberg, in Ennetbürgen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Noser, Herbert, von Glarus Nord, in Reiden, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hubacher, Jeanette, von Krauchthal, in Oberurnen (Glarus Nord), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien, ohne Stammanteil].
Publikationsnummer: 6234614, Handelsregister-Amt Glarus, (160)
Schlössli Gastro GmbH, in Niederurnen, CH-160.4.004.976-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 171 vom 04.09.2009, S. 8, Publ. 5230860).
Sitz neu:
Glarus Nord. Infolge Fusion per 01.01.2011 der bisherigen Gemeinden Bilten, Niederurnen, Oberurnen, Näfels, Mollis, Filzbach, Obstalden und Mühlehorn zur Einheitsgemeinde Glarus Nord, musste als neuer Sitz die neue politische Gemeinde Glarus Nord von Amtes wegen im Handelsregister eingetragen werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hubacher, Jeanette, von Krauchthal, in Oberurnen (Glarus Nord), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Oberurnen];
Noser, Herbert, von Glarus Nord, in Reiden, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:von Oberurnen].