Ernst Niederer
wohnhaft in St. Gallen, aus Wolfhalden Aktuelle Mandate: NIHAG Niederer Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Ernst Niederer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ernst Niederer"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Ernst Niederer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ernst Niederer"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Ernst Niederer leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Ernst Niederer arbeiten
Handel (sonstiges)
Handel (sonstiges)
Privatpersonen mit dem Namen Ernst Niederer
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Ernst Niederer
Publikationsnummer: HR02-1006000282, Handelsregister-Amt Bern, (36)
E. Wyttenbach AG, in Neuenegg, CHE-101.047.602, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2017, Publ. 3417933).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyttenbach, Christine, von Gerzensee, in Neuenegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niederer, Ernst Markus, von Wolfhalden, in Wünnewil (Wünnewil-Flamatt), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Niederer, Martin, von Wolfhalden, in Pierrafortscha, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyttenbach, Richard, von Gerzensee, in Neuenegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR01-1005907330, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Aschis Mech Werkstatt Holding AG, in Neuenegg, CHE-248.768.483, Lindenstrasse 3, 3176 Neuenegg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
06.12.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an anderen Unternehmen und alle damit verbundenen Investitionsgeschäfte sowie das Erbringen von Management-Dienstleistungen und das Halten und Verwalten von immateriellen Gütern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oderverwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 06.12.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Niederer, Ernst Markus, von Wolfhalden, in Wünnewil (Wünnewil-Flamatt), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 5276694, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Milchgenossenschaft Uerschhausen, in Hüttwilen, CH-440.5.011.871-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 187 vom 26.09.1996, S. 5841). Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 24.06.2009 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niederer, Ernst, von Wolfhalden, in Uerschhausen (Hüttwilen), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberli, Edwin, von Hüttwilen, in Uerschhausen (Hüttwilen), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Aktuar];
Keller, Andreas, von Marthalen, in Uerschhausen (Hüttwilen), Mitglied und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung.