Theres Niederberger
wohnhaft in Mühlau, aus Dallenwil Aktuelle Mandate: Niederberger Paul AG Verbundene Personen: Alex Niederberger So bleiben Sie über "Theres Niederberger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Theres Niederberger"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Theres Niederberger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Theres Niederberger"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Theres Niederberger leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Theres Niederberger arbeiten
Herstellung von Maschinen und Teilen davon
Herstellung von Maschinen und Teilen davon
Privatpersonen mit dem Namen Theres Niederberger
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Theres Niederberger
Publikationsnummer: HR02-1005674338, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Niederberger Paul AG, in Mühlau, CHE-113.660.123, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 15.04.2009, S.2, Publ. 4972198).
Statutenänderung:
24.01.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Handel mit sowie Service, Reparaturen und Unterhalt von Brennern und Apparaten für Propangas in Gas- und Flüssigphase sowie mit Bitumen- und Ölbadkochern, inklusive Zubehör und Ersatzteilen. Die Gesellschaft kann Patente, Lizenzen und Herstellungsverfahren erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten, mit Waren oder Zeugnissen aller Art handeln, jegliche Art von Geschäften finanzieren und fördern sowie Immobilien und Grundstücke aller Art erwerben und verkaufen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das im Handelsregister nicht eingetragene Geschäft unter der Bezeichnung "Paul Niederberger, Brenner & Apparate, Inhaber Paul Niederberger, Mühlau", in Mühlau, gemäss Sacheinlage-/Sachübernahmevertrag vom 24.05.2007 und Bilanz per 31.12.2006 mit Aktiven von CHF 272'771.24 und Passiven von CHF 122'881.15, wofür 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 49'890.09 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per eingeschriebenen Brief oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niederberger, Paul, von Dallenwil, in Mühlau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niederberger, Alex, von Dallenwil, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Niederberger, Theres, von Dallenwil, in Mühlau, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 4689930, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Acoria AG, bisher in Eich, CH-100.3.003.945-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2001, S. 6698).
Statutenänderung:
30.09.2008.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
Weinmarkt 6, 6004 Luzern.
Zweck neu:
Durchführung von Treuhand- und Vermittlungsgeschäften;
Übernahme von Inkasso- und Beratungsmandaten sowie Administration und Gewährung des Domizils für Sitzgesellschaften;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum.
Mitteilungen:
Mitteilungen erfolgen durch eingeschriebenen Brief, falls Namen und Adressen der Aktionäre bekannt sind, sonst im SHAB. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.09.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [gestrichen: Weitere Geschäftsräumlichkeiten: Weinmarkt 6, 6004 Luzern.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niederberger, Peter, von Dallenwil, in Eich, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Domo AG Luzern, in Luzern, Revisionsstelle;
Niederberger, Therese, von Dallenwil, in Eich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Peter K., von Luzern und Zürich, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3963466, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Niederberger Paul AG, in Mühlau, CH-400.3.028.784-1, Luzernerstrasse 38, 5642 Mühlau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
24.05.2007.
Zweck:
Handel mit sowie Service, Reparaturen und Unterhalt von Brennern und Apparaten für Propangas in Gas- und Flüssigphase sowie mit Bitumen und Oelbadkochern inkl. Zubehör und Ersatzteilen;
die Gesellschaft kann Patente, Lizenzen und Herstellungsverfahren erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten, mit Waren und Erzeugnissen aller Art handeln, jegliche Art von Geschäften finanzieren und fördern sowie Immobilien und Grundstücke aller Art erwerben und verkaufen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das im Handelsregister nicht eingetragene Geschäft unter der Bezeichnung 'Paul Niederberger, Brenner & Apparate, Inhaber Paul Niederberger, Mühlau', in Mühlau, gemäss Sacheinlage-/Sachübernahmevertrag vom 24.05.2007 und Bilanz per 31.12.2006 mit Aktiven von CHF 272'771.24 und Passiven von CHF 122'881.15, wofür 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 49'890.09 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder gegen Empfangsbestätigung oder telegrafisch oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, durch Veröffentlichung im SAB.
Eingetragene Personen:
Niederberger, Paul, von Dallenwil, in Mühlau, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Niederberger, Theres, von Dallenwil, in Mühlau, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Kleiner & Schüpbach Treuhand, in Muri AG, Revisionsstelle.