Ludovic Neuenschwander
wohnhaft in Monte Carasso, aus Langnau im Emmental Aktuelle Mandate: i Partners SA, Astraea Advisors Sagl Verbundene Personen: Tino Renzo Sangiorgio, Andrea Beretti, Roberto Rodrigues Diegas und mehr So bleiben Sie über "Ludovic Neuenschwander" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ludovic Neuenschwander"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Ludovic Neuenschwander" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ludovic Neuenschwander"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Ludovic Neuenschwander leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Ludovic Neuenschwander arbeiten
Betreiben von Fondsmanagement
Treuhändische Dienstleistungen
Betreiben von Fondsmanagement
Treuhändische Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Ludovic Neuenschwander
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Ludovic Neuenschwander
Publikationsnummer: HR02-1006115418, Handelsregister-Amt Tessin, (501)
i Partners SA, in Lugano, CHE-110.541.893, società anonima (Nr. FUSC 190 del 02.10.2023, Pubbl. 1005850082).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Salaris, Luca, cittadino italiano, in Morges, membro, con firma collettiva a due.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Simona, Ivan, da Locarno, in Ciudad de Panamá (PA), presidente e direttore generale sostituto, con firma collettiva a due [finora: in Osogna (Riviera)];
Sangiorgio, Tino Renzo, da Onsernone, in Canobbio, vice-presidente, con firma collettiva a due;
Neuenschwander, Ludovic, da Langnau im Emmental, in Monte Carasso (Bellinzona), membro, con firma collettiva a due.
Publikationsnummer: HR02-1005963644, Handelsregister-Amt Tessin, (501)
Keiso Swiss Sagl, in Bellinzona, CHE-357.349.536, società a garanzia limitata (Nr. FUSC 188 del 28.09.2023, Pubbl. 1005848001).
Statuti modificati:
08.02.2024.
Nuova ditta:
Astraea Advisors Sagl.
Nuovo recapito:
el Cunvént 25a, 6513 Monte Carasso.
Nuovo scopo:
L'assistenza e la consulenza societaria in genere, la consulenza amministrativa e organizzativa in materia di compliance, gestione dei rischi, corporate governance e di controllo interno, la consulenza in materia di adempimenti normativi, regolamentari e di vigilanza. La Società può offrire prestazioni in outsourcing di funzioni di controllo di conformità, di controllo interno, di monitoraggio dei rischi e funzioni simili. La società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali e finanziarie ritenute necessarie o utili funzionalmente connesse con l'oggetto sociale, potrà acquistare beni mobili e immobili all'estero e in Svizzera ai sensi di legge, potrà assumere sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società o imprese industriali, commerciali, finanziarie e di servizi in Svizzera o all'estero, nel settore attinente allo scopo sociale o in altri settori, come pure l'assunzione di rappresentanze.
Obblighi di fornire prestazioni accessorie, diritti preferenziali, di prelazione o di compera:
per i dettagli si rinvia allo statuto.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Angelini, Isabella, da Bellinzona, in Giubiasco (Bellinzona), socia e gerente, con firma individuale, con 20 quote da CHF 1'000.00.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Neuenschwander, Ludovic, da Langnau im Emmental, in Monte Carasso (Bellinzona), socio e gerente, con firma individuale, con 20 quote da CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: HR02-1005949452, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, CHE-106.839.438, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2024, Publ. 1005936169).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bischof, Melina, von Nesslau, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cakir, Tolga, türkischer Staatsangehöriger, in Böttstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Centi, Michel, von Wädenswil, in Arni (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
El Dabbak, Gebran, libanesischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gorlero, Nicolas Timon Micha, von Stäfa, in Schlieren, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kavishwar-Isaac, Manoli Vijay, britische Staatsangehörige, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lanfranconi, Livio, von Zürich, in Cham, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lilov, Rumen, bulgarischer Staatsangehöriger, in Genève, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lopes de Castro, Carlos Miguel, von Vernier, in Chavannes-de-Bogis, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, René, von Zürich, in Obfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neuenschwander, Ludovic, von Langnau im Emmental, in Monte Carasso, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Starchak, Evgenij, deutscher Staatsangehöriger, in Mammern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abazi, Fitim, von Burgdorf, in Burgdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ba, Amadou, kanadischer Staatsangehöriger, in Genève, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Barusco, Nicola, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bouguila, Nizar, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bradišteanu , Adrian, rumänischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bär, Wolfgang Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Wehr (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cafarelli, Claudio, italienischer Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chen, Jie Charlotte, französische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Clep, Maria-Adela, rumänische Staatsangehörige, in Möhlin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Conrad, Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Cham, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cubino, Jennifer Lynn, italienische Staatsangehörige, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Del Vecchio, Giuseppe, von Opfikon, in Wädenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Di Nello, Roberta, italienische Staatsangehörige, in Vittuone (IT), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Distelbrink, Joy Kevin Damian, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dutli, Caroline, von Hauptwil-Gottshaus, in Chéserex, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dürichen, Wiebke, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eckert, Hae Joo, amerikanische Staatsangehörige, in Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
El Mastay, Samir Giorgio, italienischer Staatsangehöriger, in Langnau am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Federspiel Alig, Katya, von Domat/Ems, in Stallikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gnägi, Stefan, von Täuffelen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gori, Edoardo, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grau, Nancy, von Ried bei Kerzers, in Rüschlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Handke, Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hirschi, Dylan, von Trub, in Villaz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jakob, Mansur Massimo, von Untersiggenthal, in Gebenstorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Janczer, Patrick, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Khairallah, Andre Antoun, amerikanischer Staatsangehöriger, in Rüschlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koehn, Thomas Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krebs Pérez, Alberto, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Laureys, Eniko, belgische Staatsangehörige, in Gonten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lideikyte Huber, Giedre, von Genève, in Genève, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mötteli, Daniel, von Weinfelden, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ottemer, Thibaut Georges Bernard, französischer Staatsangehöriger, in Gex (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Passalacqua, Briggitt Alexandra, italienische Staatsangehörige, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Podgórska, Iga, von Prangins, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Przybysz, Maciej, polnischer Staatsangehöriger, in Tannay, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Raghunathan, Vijayasarathy, indischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rajteric, Ziga, slowenischer Staatsangehöriger, in Niederhasli, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reding, Roland, von Arth, in Kilchberg (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rogier Vazquez, Gabriel Ramón, spanischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sakamoto Peres, Eva Daniela, brasilianische Staatsangehörige, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Saroha, Vipin, indischer Staatsangehöriger, in Genève, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scharhag, Kathrin, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Christof, von Mühleberg, in Wädenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnellmann, Andreas Jeremy, von Affoltern am Albis, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Shaughnessy, Elsa Catarina, schwedische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stanciu, Iulia-Maria, rumänische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Striato, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Genève, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thiele, Ralf Herford, deutscher Staatsangehöriger, in Dornach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Violland, Stéphanie, französische Staatsangehörige, in Cessy (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmann, Dominik Albert Anton, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wild, Simon, von Glarus Süd, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wohlhauser, Regina, von Tafers, in Arth, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyder, Andreas Martin, von Zürich, in Oberwil (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zapiti, Maria, griechische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann-Draper, Klara Johanna, von St. Gallen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimny, Anna, polnische Staatsangehörige, in Meyrin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Gunten, Jürg, von Sigriswil, in Worb, mit Kollektivunterschrift zu zweien.