Christian Neubert
wohnhaft in Basel, aus Deutschland Aktuelle Mandate: Human Edge Talent Solutions AG, Human Edge Management AG Verbundene Personen: Berenice Roch Olvera, Peter Robert Nachbur, Lisa Dawn Danels So bleiben Sie über "Christian Neubert" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Neubert"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christian Neubert" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Neubert"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christian Neubert leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christian Neubert arbeiten
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Christian Neubert
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Neubert
Publikationsnummer: HR01-1005442083, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Human Edge Talent Solutions AG, in Basel, CHE-284.005.694, Faidostrasse 9, 4059 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
25.03.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen General Management und Personal, insbesondere Beratung. Ausserdem bezweckt die Gesellschaft die Vermittlung von Personal. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Anlässlich der Gründung vom 25.03.2022 wurde bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geschaffen.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 25.03.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Neubert, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Roch Olvera, Berenice, mexikanische Staatsangehörige, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3685027, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Berichtigung des im SHAB Nr. 126 vom 03.07.2017 publizierten TR-Eintrags Nr. 3'593 vom 28.06.2017 Christian Neubert Unternehmensberatung, in Basel, CHE-271.466.956, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2017, Publ. 3617103).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neubert, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Inhaber, mit Einzelunterschrift [nicht: unbekannte Staatsangehörigkeit].
Publikationsnummer: 3487677, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Stiftung für Lernen, in Zumikon, CHE-115.403.175, Stiftung (SHAB Nr. 6 vom 11.01.2016, Publ. 2586461).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neubert, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Freiburg (DE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Filler, Ellie, australische Staatsangehörige, in Wollerau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haller-Jorden, Eleanor, von Gontenschwil, in Wädenswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Khan, Muhammad Jahangir Akbar, von Egg, in Egg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Decker, Paul, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: britischer Staatsangehöriger, Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Leck, Sylvia, britische Staatsangehörige, in Egg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: britische Staatsangehörige, Präsidentin des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].