Uthayanan Murugesan
wohnhaft in Brugg, aus Windisch Aktuelle Mandate: Hausmaster Immowelt AG Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Uthayanan Murugesan" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Uthayanan Murugesan"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Uthayanan Murugesan" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Uthayanan Murugesan"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Uthayanan Murugesan leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Uthayanan Murugesan arbeiten
Allgemeiner Hochbau
Allgemeiner Hochbau
Privatpersonen mit dem Namen Uthayanan Murugesan
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Uthayanan Murugesan
Publikationsnummer: HR02-1005427544, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
HM IMMOPLUS AG, in Hausen (AG), CHE-330.662.816, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2021, Publ. 1005287049).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Murugesan, Uthayanan, von Windisch, in Brugg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005287049, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
HM IMMOPLUS AG, in Hausen (AG), CHE-330.662.816, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 20.07.2021, Publ. 1005253591).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Murugesan, Uthayanan, von Windisch, in Brugg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Uthayanan, Sunthary, von Windisch, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 1258775, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Hausmaster Immobilien GmbH, bisher in Brugg, CHE-115.648.771, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2010, S. 1, Publ. 5623152).
Gründungsstatuten:
28.04.2010.
Statutenänderung:
06.12.2013.
Firma neu:
Copyhandel GmbH.
Sitz neu:
Volketswil.
Domizil neu:
Industriestrasse 6, 8604 Volketswil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf von Multifunktions-Druckern und Kopiergeräten aller Marken, insbesondere deren Export sowie den Handel mit Waren aller Art. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an Unternehmen beteiligen und Grundeigentum erwerben, verwalten und verkaufen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. [Die Bestimmung über die Nebenleistungspflichten ist aufgehoben.] [bisher: Pflichten: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].Mitteilungen neu: Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
[Die abweichenden Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen sind aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Murugesan, Uthayanan, von Windisch, in Brugg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wildhaber, Giuliano Stefano Giovanni, von Flums, in Wattwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.