Wolf-Dieter Moser
wohnhaft in Saanen, aus Bern Aktuelle Mandate: Mast Commodities AG Verbundene Personen: Stefan Charles Moser Andon So bleiben Sie über "Wolf-Dieter Moser" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Wolf-Dieter Moser"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Wolf-Dieter Moser" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Wolf-Dieter Moser"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Wolf-Dieter Moser leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Wolf-Dieter Moser arbeiten
Handel (sonstiges)
Handel (sonstiges)
Privatpersonen mit dem Namen Wolf-Dieter Moser
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Wolf-Dieter Moser
Publikationsnummer: HR02-1005423800, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Mast Commodities AG, in Saanen, CHE-100.331.035, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2021, Publ. 1005299943).
Statutenänderung:
02.03.2022.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 02.03.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Wolf-Dieter, von Bern, in Saanen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 4047568, Handelsregister-Amt Bern, (36)
AAA-Company AG, bisher in Bern, CH-035.3.010.573-3, Handel mit sowie Herstellung, Verkauf, Import und Export von technischen Geräten aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2002, S. 2, Publ. 447062).
Statutenänderung:
8.01.2007.
Firma neu:
Windsor Energie AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Windsor Energy Ltd).
Sitz neu:
Muri bei Bern.
Domizil neu:
c/o Schönenberger & Grolimund Treuhand AG, Moosstrasse 2, 3073 Gümligen.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Rohstoffen aller Art sowie der Import und Export von Waren aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und alle Geschäfte tätigen, welche mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängen;
sie kann auch Grundstücke erwerben, belasten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ATO Treuhand & Datenservice AG, in Bern, Revisionsstelle;
Moser, Peter R., von Bern, in Bern, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Wolf-Dieter, von Bern, in Saanen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bern];
Vedelago, Richard Eddy, italienischer Staatsangehöriger, in Treviso (IT), mit Einzelunterschrift;
Josling, James Alexander, britischer Staatsangehöriger, in Andover (GB), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser Andon, Stefan Charles, von Bern, in London (GB), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schönenberger & Grolimund Treuhand AG, in Muri bei Bern, Revisionsstelle.
Handelsregister-Amt Bern, (36)
AAA-Aktiengesellschaft, in Bern, Herstellung von und Handel mit pharmazeutischen und agrochemischen Produkten usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr.69 vom 25.03.1987, S.1158).
Statutenänderung:
03.02.1997.
Firma neu:
AAA-Company AG.
Übersetzungen der Firma neu:
(AAA-Company SA) (AAA-Company Ltd).
Domizil neu:
c/o Wolf-Dieter Moser, Jupiterstrasse 21, 3015 Bern.
Zweck neu:
Handel mit sowie Herstellung, Verkauf, Import und Export von technischen Geräten aller Art;
sie kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen und Grundstücke erwerben.
Qualifizierte Tatbestände:
[Gründervorteile aufgehoben] [gestrichen: Gründervorteil gemäss Statuten].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich.
Vinkulierung neu:
Namenaktien vinkuliert gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Saner, René Dr., von Trimbach, in Gümligen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Wolf-Dieter, von Bern, in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Maskat (Oman), mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Effida Treuhand und Revisionen, in Zürich, Revisionsstelle.