Hanspeter Moser
wohnhaft in Messen, aus Zäziwil Aktuelle Mandate: Hälg & Co. AG, Zweigniederlassung Bern Verbundene Personen: Gerhard Staubitzer, René Markewitz, Domenico Ciliberto So bleiben Sie über "Hanspeter Moser" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hanspeter Moser"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Hanspeter Moser" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hanspeter Moser"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Hanspeter Moser leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Hanspeter Moser arbeiten
Sonstige Bautätigkeit
Sonstige Bautätigkeit
Privatpersonen mit dem Namen Hanspeter Moser
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Hanspeter Moser
Publikationsnummer: HR02-1005265100, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Moser Allround-Service GmbH, in Aarberg, CHE-267.446.086, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2014, S.0, Publ. 1376553).
Firma neu:
Moser Allround-Service GmbH in Liquidation.
Weitere Adressen:
c/o Hanspeter Moser, Moosgasse 22, 3282 Bargen BE. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.07.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Hanspeter, von Röthenbach im Emmental, in Bargen BE, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Aarberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1004864449, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Berger + Wenger Bauingenieure AG, in Zollikofen, CHE-101.770.348, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 15.10.2014, S.0, Publ. 1770061).
Statutenänderung:
26.03.2020.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Ingenieurbüros für Hoch- und Tiefbau. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. veräussern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und Sachübernahme gemäss Sacheinlagevertrag vom 08.06.1994, 31.12.1993: Aktiven und Passiven der "Berger + Wenger AG Ingenieurbüro für Hoch- und Tiefbau", in Zollikofen, zum Übernahmepreis von CHF 100'000.--.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch Brief oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 01.03.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marchand, Jean-Pierre, von Loveresse, in Bern, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Berger, Jörg, von Oensingen, in Zollikofen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Karlen Treuhand AG (CHE-107.866.716), in Ittigen, Revisionsstelle;
Moser, Hanspeter, von Arni BE, in Schüpfen, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marchand, Andy Daniel, von Loveresse, in Worb, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3256463, Handelsregister-Amt Bern, (36)
SolutionBoxX GmbH, in Kirchberg (BE), CHE-317.193.357, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2013, Publ. 1187501).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Hanspeter, von Lauterbrunnen, in Cressier FR, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Simon, von Rüderswil, in Schalunen (Fraubrunnen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 17 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].