Dino Miotto
wohnhaft in Therwil, aus Italien Aktuelle Mandate: Miotto AG Verbundene Personen: Rita Miotto, Fabio Miotto So bleiben Sie über "Dino Miotto" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dino Miotto"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Dino Miotto" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dino Miotto"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Dino Miotto leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Dino Miotto arbeiten
Sonstige Bautätigkeit
Sonstige Bautätigkeit
Privatpersonen mit dem Namen Dino Miotto
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Dino Miotto
Publikationsnummer: 6064678, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Miotto AG Zweigniederlassung Therwil, in Therwil, CH-280.9.010.128-9, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2006, S. 4, Publ. 3614488).
mit Hauptsitz in:
Reinach BL.
Statuten Hauptsitz neu:
[Gestrichenes Statutendatum am Hauptsitz aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Registrierung Hauptsitz neu:
[Gestrichene Handelsregisterangabe des Hauptsitzes aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Zweck Hauptsitz neu:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Miotto, Fabio, von Reinach BL, in Reinach BL, Präsident des Verwaltungsrates und Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift;
Miotto, Rita, von Reinach BL, in Therwil, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift;
Miotto, Dino, italienischer Staatsangehöriger, in Therwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3614488, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Miotto AG Zweigniederlassung Therwil, in Therwil, CH-280.9.010.128-9, Im Mooswasen 21, 4106 Therwil, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
Miotto AG.
Rechtsform Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Reinach BL (HR BL).
Statuten Hauptsitz:
Letzte: 17.10.2006.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
03.06.1976 [letzte Publikation: SHAB Nr. 201 vom 17.10.2002, S. 4].
Zweck Hauptsitz:
Ausführung von Montage-, Unterhalts- und Servicearbeiten an Heizungs- und Lüftungsanlagen aller Art. Die Gesellschaft kann alle Transaktionen im Immobilienverkehr vornehmen und sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Eingetragene Personen:
Miotto, Fabio, von Reinach BL, in Reinach BL, Präsident des Verwaltungsrates und Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift;
Miotto, Rita, von Reinach BL, in Therwil, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Miotto, Dino, italienischer Staatsangehöriger, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 690218, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Emil Heller AG Tief- und Strassenbau, bisher in Arlesheim, Ausführung von Tief- und Strassenbauarbeiten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.1994, S. 3610).
Statutenänderung:
20.09.2002.
Firma neu:
Miotto AG.
Sitz neu:
Therwil.
Domizil neu:
Im Mooswasen 21, 4106 Therwil.
Zweck neu:
Ausführung von Montage-, Unterhalts- und Servicearbeiten an Heizungs- und Lüftungsanlagen aller Art. Die Gesellschaft kann alle Transaktionen im Immobilienverkehr vornehmen und sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Aktiven von CHF 374 969.45 und Passiven von CHF 252 347.35 der bisherigen Einzelfirma 'Emil Heller', in Arlesheim. Aktivenüberschuss CHF 122 622.10 gegen 100 Namenaktien zu CHF 1 000.-- und Gutschrift von CHF 22 622.10.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heller, Emil, von Arlesheim, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Heller-Glaus, Hedy, von Arlesheim, in Arlesheim, mit Einzelprokura;
Treyer Treuhand AG, in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Miotto, Fabio, von Reinach BL, in Aesch BL, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Miotto, Rita, von Reinach BL, in Therwil, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Miotto, Dino, italienischer Staatsangehöriger, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
B & T Revisions AG, in Basel, Revisionsstelle.