Auskünfte zu Dino Miotto
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Dino Miotto
Publikationsnummer: 6064678, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Miotto AG Zweigniederlassung Therwil, in Therwil, CH-280.9.010.128-9, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2006, S. 4, Publ. 3614488).
mit Hauptsitz in:
Reinach BL.
Statuten Hauptsitz neu:
[Gestrichenes Statutendatum am Hauptsitz aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Registrierung Hauptsitz neu:
[Gestrichene Handelsregisterangabe des Hauptsitzes aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Zweck Hauptsitz neu:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Miotto, Fabio, von Reinach BL, in Reinach BL, Präsident des Verwaltungsrates und Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift;
Miotto, Rita, von Reinach BL, in Therwil, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift;
Miotto, Dino, italienischer Staatsangehöriger, in Therwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3614488, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Miotto AG Zweigniederlassung Therwil, in Therwil, CH-280.9.010.128-9, Im Mooswasen 21, 4106 Therwil, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
Miotto AG.
Rechtsform Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Reinach BL (HR BL).
Statuten Hauptsitz:
Letzte: 17.10.2006.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
03.06.1976 [letzte Publikation: SHAB Nr. 201 vom 17.10.2002, S. 4].
Zweck Hauptsitz:
Ausführung von Montage-, Unterhalts- und Servicearbeiten an Heizungs- und Lüftungsanlagen aller Art. Die Gesellschaft kann alle Transaktionen im Immobilienverkehr vornehmen und sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Eingetragene Personen:
Miotto, Fabio, von Reinach BL, in Reinach BL, Präsident des Verwaltungsrates und Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift;
Miotto, Rita, von Reinach BL, in Therwil, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Miotto, Dino, italienischer Staatsangehöriger, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 690218, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Emil Heller AG Tief- und Strassenbau, bisher in Arlesheim, Ausführung von Tief- und Strassenbauarbeiten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.1994, S. 3610).
Statutenänderung:
20.09.2002.
Firma neu:
Miotto AG.
Sitz neu:
Therwil.
Domizil neu:
Im Mooswasen 21, 4106 Therwil.
Zweck neu:
Ausführung von Montage-, Unterhalts- und Servicearbeiten an Heizungs- und Lüftungsanlagen aller Art. Die Gesellschaft kann alle Transaktionen im Immobilienverkehr vornehmen und sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Aktiven von CHF 374 969.45 und Passiven von CHF 252 347.35 der bisherigen Einzelfirma 'Emil Heller', in Arlesheim. Aktivenüberschuss CHF 122 622.10 gegen 100 Namenaktien zu CHF 1 000.-- und Gutschrift von CHF 22 622.10.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heller, Emil, von Arlesheim, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Heller-Glaus, Hedy, von Arlesheim, in Arlesheim, mit Einzelprokura;
Treyer Treuhand AG, in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Miotto, Fabio, von Reinach BL, in Aesch BL, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Miotto, Rita, von Reinach BL, in Therwil, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Miotto, Dino, italienischer Staatsangehöriger, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
B & T Revisions AG, in Basel, Revisionsstelle.