Christian Menzi
wohnhaft in Villnachern, aus Glarus Nord Aktuelle Mandate: Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Ausbildung von Sprengberechtigten (SAFAS), Genossenschaft Aargauer Turnzentrum in Liquidation Verbundene Personen: Hans Peter Fuchser, Jonas Meier, Michael Wildhaber und mehr So bleiben Sie über "Christian Menzi" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Menzi"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christian Menzi" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Menzi"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christian Menzi leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christian Menzi arbeiten
Erbringung von sonstigen Unterrichtsdienstleistungen
Erbringen von Sportdienstleistungen
Erbringung von sonstigen Unterrichtsdienstleistungen
Erbringen von Sportdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Christian Menzi
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Menzi
Publikationsnummer: HR02-1005522873, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Ausbildung von Sprengberechtigten (SAFAS), in Neuenkirch, CHE-103.917.562, Verein (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2019, Publ. 1004588481).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Werner, von Konolfingen, in Stettlen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Menzi, Christian, von Glarus Nord, in Villnachern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005395967, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Agilentia AG, in Zürich, CHE-116.056.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 29.05.2020, Publ. 1004899129).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kamm, Samuel, von Glarus Nord, in Baden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Menzi, Christian, von Glarus Nord, in Rupperswil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stoffel, Marc, von Quarten, in Trogen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2434323, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Dilligan's Association, in Wallisellen, CHE-395.306.338, Verein (SHAB Nr. 129 vom 05.07.2012, Publ. 6753760).
Statutenänderung:
11.11.2014, 16.01.2015.
Name neu:
Dilligans Association.
Uebersetzungen des Namens neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Badenerstrasse 808, 8048 Zürich.
Zweck neu:
'Dilligans Association' ist ein gemeinnütziger Verein, der karitative Projekte aktiv und mit finanziellen Mitteln unterstützt. Er ist international tätig und bezweckt die Förderung einer sozialen Gerechtigkeit durch die aktive und finanzielle Unterstützung anderer gemeinnütziger Organisationen. Potentiell Unterstützungsberechtigte sind alle materiell oder persönlich hilfsbedürftigen Personen, die durch eine gemeinnützige Organisation Hilfe empfangen. Bei der Beurteilung der unterstützungswürdigen Projekte stehen ethische Grundsätze im Vordergrund. Die Unterstützung erfolgt möglichst unter Einhaltung hoher Standards in den Bereichen Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit. Der Vereinszweck soll erreicht werden durch Tätigkeiten und Kooperationen aller Art, die einen Bezug zum Vereinszweck aufweisen, wie die Aufarbeitung und Verbreitung von Informationen in Wort und Bild über den Verein und die unterstützten Projekte im lnternet (Websites, RSS Feeds, etc.), die Verfassung von Mitteilungen und Publikationen in Newslettern, der Planung und Durchführung von Veranstaltungen aller Art, sowie der Gründung einer gemeinnützigen Stiftung in Wahrnehmung des Vereinszwecks. Der Vereinszweck umfasst insbesondere die Verwirklichung unternehmerischer Tätigkeiten mit gemeinnütziger Finalität, wie das Betreiben von Werkstätten, Verkaufsflächen und Gastronomien sowie die Produktion, der Handel und Vertrieb von Konsumgütern, Kunstgegenständen und Textilien aller Art, einhergehend mit dem Erwerb, Halten und der Verwertung von Immaterialgüterrechten und Immobilien. Der Verein ist zur Realisierung seines gemeinnützigen Zwecks zur Errichtung von Zweigniederlassungen im In- und Ausland und zum Erwerb von Beteiligungen gleichartiger Unternehmungen befugt. Der Verein kann sich an Kapitalgesellschaften beteiligen, wenn deren Tätigkeit einen Bezug zum Vereinszweck aufweist.
Mittel neu:
Mitgliederbeiträge, Spenden und Reingewinn aus der unternehmerischen Tätigkeit [bisher: Mittel: jährliche Mitgliederbeiträge, Spenden, Schenkungen, letztwillige Zuwendungen und Reingewinn aus der unternehmerischen Tätigkeit.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gelzer, Simon Paul, von Schaffhausen, in Kloten, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu dreien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Menzi, Christian Werner, von Glarus Nord, in Buchs AG, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu dreien [bisher: Präsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Turki, Hichem Marco, von Zürich, in Schlieren, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu dreien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien].