Martha Mengele-Brunner
wohnhaft in Arbon, aus Hemberg Aktuelle Mandate: DER KREIS Einkaufsgesellschaft für Küchenfachgeschäfte AG Verbundene Personen: Peter Achermann, Ernst-Martin Schaible So bleiben Sie über "Martha Mengele-Brunner" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Martha Mengele-Brunner"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Martha Mengele-Brunner" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Martha Mengele-Brunner"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Martha Mengele-Brunner leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Martha Mengele-Brunner arbeiten
Handel (Konsumgüter)
Handel (Konsumgüter)
Privatpersonen mit dem Namen Martha Mengele-Brunner
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Martha Mengele-Brunner
Publikationsnummer: 5819892, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
MB Küchen und Bäder Mengele AG, in Arbon, CH-440.3.001.674-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2004, S. 14, Publ. 2116852).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mengele, Werner, von Hemberg, in Arbon, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Wagner, Andreas, von Mosnang, in Arbon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mengele, André, von Hemberg, in Roggwil TG, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mengele-Brunner, Martha, von Hemberg, in Arbon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin mit Einzelunterschrift];
Wagner-Mengele, Cornelia, von Mosnang und Hemberg, in Arbon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 2116852, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
MB Küchen und Bäder Mengele AG, in Arbon, Planung und Einbau von sowie Handel mit Küchen und Bädern. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 24.12.2003, S. 18, Publ. 2048276).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mengele, Werner, von Hemberg, in Arbon, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident];
Mengele-Brunner, Martha, von Hemberg, in Arbon, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin];
Mengele, André, von Hemberg, in Roggwil TG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wagner, Andreas, von Mosnang, in Arbon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wagner-Mengele, Cornelia, von Mosnang und Hemberg, in Arbon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
MB Küchen Mengele & Co. AG, in A r b o n , Handel mit Küchen, deren Planung und Einbau, Handel mit Möbeln, Holz,Türen und Fenstern sowie Baumaterialien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.1994, S. 2597).
Statutenänderung:
8.08.2000.
Firma neu:
MB Küchen und Bäder Mengele AG.
Zweck neu:
Planung und Einbau von sowie Handel mit Küchen und Bädern. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben und veräussern sowie sich an anderen Unternehmungen beteiligen.Aktien neu: 50 Namenaktien zu CHF 1'000.- [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 500.-].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder gegen persönliche Empfangsbestätigung an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mengele-Brunner, Martha, von Hemberg, in Arbon, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Mengele, Werner, von Hemberg, in Arbon, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion].