Claudia Meissner
wohnhaft in Richterswil, aus Küsnacht (ZH) Aktuelle Mandate: Lixmar-Stiftung Verbundene Personen: Jon Philipp Bollmann, Georg Hans Schulthess, Peter A. Pestalozzi So bleiben Sie über "Claudia Meissner" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Claudia Meissner"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Claudia Meissner" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Claudia Meissner"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Claudia Meissner leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Claudia Meissner arbeiten
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Privatpersonen mit dem Namen Claudia Meissner
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Claudia Meissner
Publikationsnummer: 6760684, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Aktion Zahnfreundlich, bisher in Zürich, CH-020.6.900.015-1, Verein (SHAB Nr. 154 vom 12.08.2009, S. 27, Publ. 5191708).
Gründungsstatuten:
06.07.1982.
Statutenänderung:
23.02.2012.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Bundesstr. 29, 4054 Basel.
Organisation neu:
[Gestrichene Angaben zur Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.]. [gestrichen: Geschäftsstelle: Bundesstrasse 29, 4054 Basel.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baehni, Pierre, von Genf, in Genf, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hirzel, Dr. Hans-Caspar, von Zürich, in Muri bei Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lussi, Adrian Stephan, von Luzern, in Worb, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meissner, Claudia, deutsche Staatsangehörige, in Mannheim (D), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guggenheim, Prof. Dr. Bernhard, von Lengnau AG, in Erlenbach ZH, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes mit Einzelunterschrift];
Waltimo, Tuomas, finnischer Staatsangehöriger, in Riehen, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Zimmerli, Brigitte, von Unterentfelden, in Heimiswil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Saxer, Ulrich Peter Walter, von Wohlenschwil, in Forch, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frey, Daniela, von Uffikon, in Muri AG, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wieland, Roman, von Wohlen bei Bern, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ciucchi, Bernard, von Genève, in Vandoeuvres, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 657708, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Aktion Zahnfreundlich, in Zürich, Verein (SHAB Nr. 28 vom 12.02.1997, S. 943).
Domizil neu:
c/o Zentrum für Zahn-, Mund- und, Kieferheilkunde der Universität Zürich, Plattenstrasse 11, 8032 Zürich. [Neue] Geschäftsstelle: Bundesstrasse 29, 4054 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sträter, Dr. Peter, niederländischer Staatsangehöriger, in Heidelberg (D), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kernen, Beat, von Reutigen, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lingg, Jost, von Oberwil BL, in Bättwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meissner, Claudia, deutsche Staatsangehörige, in Mannheim (D), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Minder, Alex, von Rüschlikon und Huttwil, in Wädenswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.