Corin Meier
wohnhaft in Zürich, aus Niedergösgen Aktuelle Mandate: Standort Zürcher Unterland Verbundene Personen: Jeannette Herzog, Cornelia Verena Vischer, Mark-Hans gen. Mark Eberli und mehr So bleiben Sie über "Corin Meier" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Corin Meier"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Corin Meier" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Corin Meier"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Corin Meier leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Corin Meier arbeiten
Betreiben eines Reisebüros
Betreiben eines Reisebüros
Privatpersonen mit dem Namen Corin Meier
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Corin Meier
Publikationsnummer: HR02-1006061920, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Mini Roots, in Niederweningen, CHE-212.827.326, Verein (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2023, Publ. 1005877879).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Corinne, von Fisibach, in Schleinikon, Mitglied des Vorstandes, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Quadri, Angela, von Oberiberg, in Neerach, Mitglied des Vorstandes, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reichhart, Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Lengnau (AG), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: HR02-1006024695, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Berichtigung zu Haumüller, Dr. Stefan, des im SHAB Nr. 225 vom 20.11.2002 publizierten TR-Eintrags Nr. 8352 vom 14.11.2002;
Berichtigung zu Scherer, Yves, des im SHAB Nr. 87 vom 06.05.2021 publizierten TR-Eintrags Nr. 4986 vom 03.05.2021;
Berichtigung zu Skritek-Deim, Anita, des im SHAB Nr. 57 vom 23.03.2021 publizierten TR-Eintrags Nr. 3041 vom 18.03.2021;
Berichtigung zu Stauffacher, Marco, des im SHAB Nr. 78 vom 24.04.2018 publizierten TR-Eintrags Nr. 3596 vom 19.04.2018;
Berichtigung zu Wüst, Marco, des im SHAB Nr. 66 vom 04.04.2011 publizierten TR-Eintrags Nr. 3188 vom 30.03.2011;
Berichtigung zu Alvarez Calderon, Daniela, des im SHAB Nr. 129 vom 08.07.2019 publizierten TR-Eintrags Nr. 6372 vom 03.07.2019;
Berichtigung zu Haberl, Stefan Max, des im SHAB Nr. 142 vom 25.07.2016 publizierten TR-Eintrags Nr. 6605 vom 20.07.2016;
Berichtigung zu Meier, Corinne, des im SHAB Nr. 137 vom 18.07.2022 publizierten TR-Eintrags Nr. 7003 vom 13.07.2022;
Berichtigung zu Nossack, Alexander, des im SHAB Nr. 182 vom 20.09.2006 publizierten TR-Eintrags Nr. 6741 vom 14.09.2006. Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, in St. Gallen, CHE-105.997.193, Genossenschaft (SHAB Nr. 84 vom 01.05.2024, Publ. 1006022638).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haumüller, Dr. Stefan, von Liestal, in Bollingen (Rapperswil-Jona), mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Bolligen];
Scherer, Yves, von Eschenbach (LU), in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Scherrer, Yves];
Skritek-Deim, Anita, österreichische Staatsangehörige, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Skritec-Deim, Anita];
Stauffacher, Marco, von Glarus Süd, in Wettswil (Wettswil am Albis), mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: ohne eingetragene Funktion, ohne Angabe zur Zeichnungsberechtigung];
Wüst, Marco, von Oberriet (SG), in Heiden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Zürich];
Alvarez Calderon, Daniela, von Rehetobel, in Rüschlikon, mit Kollektivprokura zu zweien [nicht: Alvares Calderon, Daniela];
Haberl, Stefan Max, deutscher Staatsangehöriger, in Altstätten SG (Altstätten), mit Kollektivprokura zu zweien [nicht: in Atlstätten];
Meier, Corinne, von Menzingen, in Gossau SG, mit Kollektivprokura zu zweien [nicht: von Kirchberg (SG), in Anglikon (Wohlen (AG))];
Nossack, Alexander, von St. Gallen, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien [nicht: Nossak, Alexander].
Publikationsnummer: HR02-1006019810, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Verein Standort Zürcher Unterland, in Bülach, CHE-493.202.467, Verein (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2021, Publ. 1005284506).
Domizil neu:
Allmendstrasse 6, 8180 Bülach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kurer, Marco, von Niederhasli, in Niederhasli, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hässig, Hans, von Wallisellen, in Dielsdorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reiter, Johann, österreichischer Staatsangehöriger, in Bülach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weber Allenspach, Andrea, von Niederweningen, in Niederweningen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Thomet, Corinne, von Kloten, in Kloten, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Daftarian, Cornelia, von Kloten, in Winkel, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Daftarian, Dariush, von Kloten, in Winkel, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberli, Mark, von Zürich, in Bülach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Wolleb, Christoph, von Lupfig, in Embrach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wüest, Daniel Thomas, von Luzern, in Niederhasli, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Corin, von Niedergösgen, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Simone, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.