Arnaldo Mazzoleni
wohnhaft in Chur, aus Rossa Aktuelle Mandate: Tegoma AG Chur Verbundene Personen: Cornelia Maria Deragisch-Mazzoleni, Fausto Mazzoleni, Giovanni Vittorio Mazzoleni So bleiben Sie über "Arnaldo Mazzoleni" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Arnaldo Mazzoleni"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Arnaldo Mazzoleni" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Arnaldo Mazzoleni"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Arnaldo Mazzoleni leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Arnaldo Mazzoleni arbeiten
Automobilhandel
Automobilhandel
Privatpersonen mit dem Namen Arnaldo Mazzoleni
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Arnaldo Mazzoleni
Publikationsnummer: 3138075, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Tegoma AG Chur, in Chur, CHE-100.334.453, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2013, Publ. 7090042).
Statutenänderung:
13.10.2016.
Zweck neu:
Handel mit Fahrzeugen aller Art, mit Maschinen, Baumaterialien und Werkzeugen;
ferner die Produktion von Kunststoffteilen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 13.10.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
RRT AG Treuhand und Revision (CH-350.3.003.457-4), in Chur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mazzoleni, Gildo, von Rossa, in Chur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Araschgen (Chur)];
Mazzoleni, Arnaldo, von Rossa, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 7083064, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Mazzoleni AG, in Chur, CH-350.3.003.652-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 29.03.2012, Publ. 6616502).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mazzoleni, Elio, von Augio, in Chur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mazzoleni, Arnaldo, von Rossa, in Chur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mazzoleni, Fausto, von Chur, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deragisch, Cornelia, von Rossa, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2536248, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Abdecktechnik AT GmbH, in Freienbach, CH-130.4.002.782-7, Handel mit Abdeckmaterial aller Art im Baugewerbe, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 130 vom 10.07.2003, S. 11, Publ. 1074568).
Firma neu:
Abdecktechnik AT GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst. Die Gesellschaft wird in Anwendung von Artikel 88a HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mazzoleni, Arnaldo, von Rossa, in Chur, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer].