Luigi Mariano
wohnhaft in Buchs, aus Italien Aktuelle Mandate: 5 Stelle Deco GmbH Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Luigi Mariano" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Luigi Mariano"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Luigi Mariano" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Luigi Mariano"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Luigi Mariano leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Luigi Mariano arbeiten
Sonstige Bautätigkeit
Sonstige Bautätigkeit
Privatpersonen mit dem Namen Luigi Mariano
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Luigi Mariano
Publikationsnummer: HR02-1005587980, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
5 Stelle Deco GmbH, in Bachenbülach, CHE-282.585.252, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2021, Publ. 1005355193).
Statutenänderung:
04.10.2022.
Sitz neu:
Buchs (ZH).
Domizil neu:
Rosengartenstrasse 2, 8107 Buchs ZH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Führen eines Maler-, Gipser- und Bodenlegerbetriebes, sowie die Durchführung von Reinigungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mariano, Luigi, italienischer Staatsangehöriger, in Buchs (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Rümlang].
Publikationsnummer: HR02-1005355193, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
5 Stelle Deco GmbH, in Bachenbülach, CHE-282.585.252, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2020, Publ. 1005023977).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rago, Dino, italienischer Staatsangehöriger, in Oberglatt, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Rago-Vergine, Rosa, von Dänikon, in Oberglatt, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mariano, Luigi, italienischer Staatsangehöriger, in Rümlang, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: 3924531, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
5 Stelle Deco GmbH(5 Stelle Deco Sàrl) (5 Stelle Deco Sagl) (5 Stelle Deco Ltd liab. Co), in Bachenbülach, CHE-282.585.252, Bitziberg 5, 8184 Bachenbülach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
20.11.2017.
Zweck:
Führen eines Maler-, Gipser- und Bodenlegerbetriebes sowie die Durchführung von Reinigungen;
Führen eines Nagel- und Massagestudios sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Treuhandbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 20.11.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Rago, Dino, italienischer Staatsangehöriger, in Oberglatt, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Mariano, Luigi, italienischer Staatsangehöriger, in Rümlang, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Rago-Vergine, Rosa, von Dänikon, in Oberglatt, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Rizzello, Cinzia, italienische Staatsangehörige, in Rümlang, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Rizzello, Daniela, italienische Staatsangehörige, in Rümlang, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.