Dionys Mannhart
wohnhaft in Schaffhausen, aus Flums Aktuelle Mandate: Microsensonic Tsing Dschen & Co. Verbundene Personen: Tsing Dschen So bleiben Sie über "Dionys Mannhart" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dionys Mannhart"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Dionys Mannhart" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dionys Mannhart"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Dionys Mannhart leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Dionys Mannhart arbeiten
Herstellung von sonstigen elektronischen Gütern
Herstellung von sonstigen elektronischen Gütern
Privatpersonen mit dem Namen Dionys Mannhart
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Dionys Mannhart
Publikationsnummer: 961435, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
Rüden Immobilien AG Schaffhausen, in Schaffhausen, CH-290.3.003.985-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.1999, S. 7307).
Firma neu:
Rüden Immobilien AG Schaffhausen in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 02.07.2013 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rütimann, Felix, von Basadingen-Schlattingen, in Basadingen-Schlattingen, Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Basadingen (Basadingen-Schlattingen), Präsident des Verwaltungsrates mit Unterschrift zu zweien];
Bürgin, Bernhard, von Schaffhausen, in Büttenhardt, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Unterschrift zu zweien];
Mannhart, Dionys, von Flums, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Unterschrift zu zweien];
Rütimann, Hermann, von Basadingen-Schlattingen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Unterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 6635014, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Mannhart JK Development & Co, in Cham, CH-170.2.000.518-4, Kommanditgesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2010, S. 22, Publ. 5671340).
Rechtsform neu:
Kollektivgesellschaft.
Firma neu:
Mannhart J&K Development & Co.
Zweck neu:
Handel mit Waren aller Art zwischen der Ukraine, Osteuropa und der Schweiz, Westeuropa, Vermittlung von Know-how und Joint-Venture Projekten, Organisation von Outsourcing-Projekten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mannhart, Karin, von Flums, in Cham, unbeschränkt haftende Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift;
Mannhart, Dionys, von Flums, in Schaffhausen, Kommanditär;
Mannhart-Savcenko, Jevgenij, ukrainischer Staatsangehöriger, in Cham, Kommanditär.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mannhart, Marco, von Flums, in Cham, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kopelent, Peter, von Wettingen, in Schlieren, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4536602, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Vestur AG, in Zug, CH-170.3.000.139-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2002, S. 18, Publ. 308632).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mannhart, Dionys, von Flums, in Schaffhausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wagmann-Sämann, Eleonore, von Zürich und kanadischer Staatsangehörige, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Meier, Anton, von Wetzikon TG, in Lohn SH, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barbatti, Dr. Marco G., von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mannhart + Fehr Treuhand AG (CH-290.3.003.135-4), in Schaffhausen, Revisionsstelle.