Christoph Lütolf
wohnhaft in Vordemwald, aus Schongau Aktuelle Mandate: Civitas Public GmbH Verbundene Personen: Andreas Kalt, Nicole Schuwey So bleiben Sie über "Christoph Lütolf" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christoph Lütolf"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christoph Lütolf" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christoph Lütolf"
|
|
Christoph Lütolf
wohnhaft in Ostermundigen, aus Wauwil Aktuelle Mandate: Niederer AG Immobilien und Verwaltungen Verbundene Personen: Renáta Möri, Armin Jakupi, Hans Jürg Güdel und mehr So bleiben Sie über "Christoph Lütolf" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christoph Lütolf"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christoph Lütolf" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christoph Lütolf"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christoph Lütolf leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christoph Lütolf arbeiten
Treuhändische Dienstleistungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Treuhändische Dienstleistungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Christoph Lütolf
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christoph Lütolf
Publikationsnummer: HR02-1006047633, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Civitas Public GmbH, in Zofingen, CHE-197.289.201, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2023, Publ. 1005823997).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lütolf, Sibylle, von Schongau, in Vordemwald, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andreas Kalt GmbH (CHE-364.014.762), in Luzern, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kalt, Andreas, von Leibstadt, in Luzern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien];
Lütolf, Christoph, von Schongau, in Vordemwald, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: HR02-1005828618, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Arlewo AG, in Luzern, CHE-108.022.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2023, Publ. 1005679917).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Martin, von Triengen, in Emmen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lütolf, Christoph, von Sursee, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Odermatt, Hugo, von Neuenkirch, in Emmen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Emmenegger, Severin, von Hildisrieden, in Rothenburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005823997, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Civitas Public GmbH, in Zofingen, CHE-197.289.201, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2023, Publ. 1005811233).
Statutenänderung:
18.07.2023.
Zweck neu:
Erbringung von betriebswirtschaftlichen Beratungen sowie Treuhand-Revisionsdienstleistungen, insbesondere für Gemeinwesen, öffentlich-rechtliche Institutionen sowie Non-Profit Organisationen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind sowie Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lütolf, Christoph, von Schongau, in Vordemwald, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Kalt, Andreas, von Leibstadt, in Luzern, Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien.