Christophe Lovis
aus Saulcy Aktuelle Mandate: Nickel Cruise Sàrl Verbundene Personen: Angélique Lovis So bleiben Sie über "Christophe Lovis" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christophe Lovis"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christophe Lovis" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christophe Lovis"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christophe Lovis leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christophe Lovis arbeiten
Betreiben eines Reisebüros
Betreiben eines Reisebüros
Privatpersonen mit dem Namen Christophe Lovis
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christophe Lovis
Publikationsnummer: HR02-1005475155, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Lovis WebShop Sàrl en liquidation, à Moutier, CHE-287.004.030, société à responsabilité limitée (No. FOSC 239 du 08.12.2021, Publ. 1005351866).
Modification des statuts:
09.05.2022.
Nouvelle raison sociale:
Nickel Cruise Sàrl.
Nouveau siège:
Court.
Nouvelle adresse:
Rue des Jardins 3, 2738 Court.
Nouveau but:
La société a pour but l'exploitation d'une agence de voyages;
l'organisation de voyages, notamment de croisières, et toutes prestations y relatives;
la vente de billets d'avions;
la revente de forfaits et de prestations dans le domaine du voyage et du tourisme incluant toutes prestations de services. La société peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but similaire ou analogue ou fusionner avec de telles entreprises, elle peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières et conclure tous contrats propres à développer son but ou s'y rapportant directement ou indirectement, de même que représenter toutes sociétés suisses ou étrangères en relation directe ou indirecte avec son but principal. La dissolution est révoquée selon décision de l'assemblée des associés du 09.05.2022. [précédemment: La société est dissoute par décision de l'assemblée des associés du 25.11.2021.].
Inscription ou modification de personne(s):
Lovis, Christophe, de Saulcy, à Moutier, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 51 parts sociales de CHF 200.00 [précédemment: associé et président des gérants, liquidateur, avec signature individuelle];
Lovis, Angélique, de Clos du Doubs, à Moutier, associée et gérante, avec signature collective à deux, pour 49 parts sociales de CHF 200.00 [précédemment: associée et gérante, liquidatrice, avec signature collective à deux].
Publikationsnummer: HR02-1005448780, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Lovis Décolletage Sàrl, à Moutier, CHE-341.410.348, société à responsabilité limitée (No. FOSC 244 du 15.12.2021, Publ. 1005357448).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Lovis, Christophe, de Saulcy, à Moutier, associé et président des gérants, avec signature collective à deux, pour 18 parts sociales de CHF 1'000.00;
Lovis, Angélique, de Clos du Doubs, à Moutier, associée et gérante, avec signature collective à deux, pour 2 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Gashi, Laorent, ressortissant kosovar, à Tramelan, associé et président des gérants, avec signature collective à deux, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00;
Brahimaj, Eliont, de Valbirse, à Malleray (Valbirse), associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: HR02-1005351866, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Lovis WebShop Sàrl, à Moutier, CHE-287.004.030, société à responsabilité limitée (No. FOSC 165 du 26.08.2020, Publ. 1004964824).
Nouvelle raison sociale:
Lovis WebShop Sàrl en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée des associés du 25.11.2021.
Inscription ou modification de personne(s):
Lovis, Christophe, de Saulcy, à Moutier, associé et président des gérants, liquidateur, avec signature individuelle, pour 51 parts sociales de CHF 200.00 [précédemment: associé et président des gérants, avec signature individuelle];
Lovis, Angélique, de Clos du Doubs, à Moutier, associée et gérante, liquidatrice, avec signature collective à deux, pour 49 parts sociales de CHF 200.00 [précédemment: Frossard, Angélique, associée et gérante, avec signature collective à deux].