Christian Loeffel
wohnhaft in Rüfenacht, aus Worben Aktuelle Mandate: Schweizer Reisekasse (Reka) Genossenschaft Verbundene Personen: Nicole Brändle Schlegel, Roberto Bastino, Daniel Hofmann und mehr So bleiben Sie über "Christian Loeffel" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Loeffel"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christian Loeffel" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Loeffel"
|
|
Christian Loeffel
wohnhaft in Boudry, aus Milvignes Aktuelle Mandate: LOEFFEL & Cie Verbundene Personen: Matthieu Loeffel So bleiben Sie über "Christian Loeffel" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Loeffel"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christian Loeffel" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Loeffel"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christian Loeffel leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christian Loeffel arbeiten
Betreiben von Ferienunterkünften
Durchführung von Reparaturen und Installationen
Betreiben von Ferienunterkünften
Durchführung von Reparaturen und Installationen
Privatpersonen mit dem Namen Christian Loeffel
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Loeffel
Publikationsnummer: HR02-1004916052, Handelsregister-Amt Bern, (36)
DV Bern AG, in Bern, CHE-107.361.103, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2020, Publ. 1004807475).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loeffel, Christian, von Worben, in Muri bei Bern, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thöni, Patric, von Hasliberg, in Rüti b. Büren (Rüti bei Büren), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Bastian, von Aarwangen, in Münchringen (Jegenstorf), mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 6492788, Handelsregister-Amt Bern, (36)
DV Bern AG, in Bern, CH-035.3.010.886-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2011, S. 4, Publ. 6033952).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loeffel, Christian, von Worben, in Muri bei Bern, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steinemann, Lucas, von Zürich, in Liebefeld (Köniz), mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 5421430, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Ländli Weine GmbH, in Bremgarten bei Bern, CH-035.4.036.737-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2006, S. 3, Publ. 3655176). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 26.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Löffel, Christian, von Müntschemier, in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichenberger, Rolf, von Gränichen, in Bremgarten bei Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].