Katharina Leutenegger
wohnhaft in Rüdlingen, aus Winterthur Aktuelle Mandate: Leutenegger AG, Stiftung Begegnungszentrum Rüdlingen Verbundene Personen: Anna Franziska Leutenegger Benz, Günther Lorenz Gross, Peter Matzinger-Stamm und mehr So bleiben Sie über "Katharina Leutenegger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Katharina Leutenegger"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Katharina Leutenegger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Katharina Leutenegger"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Katharina Leutenegger leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Katharina Leutenegger arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Privatpersonen mit dem Namen Katharina Leutenegger
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Katharina Leutenegger
Publikationsnummer: HR02-1004782620, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
ZA Verlag AG, in Freienbach, CHE-101.819.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2016, Publ. 3152155).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leutenegger, Katharina, von Wängi, in Bauma, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leutenegger, Hans Peter, genannt Peter, von Wängi, in Monaco (MC), Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: Leutenegger, Peter, in Hünenberg];
Leutenegger, Dominik Rolf, von Wängi, in Bauma, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4295369, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Tösstal Media AG, in Bauma, CHE-102.085.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2016, Publ. 3120447).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leutenegger, Hans Peter, von Wängi, in Hünenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Leutenegger, Katharina Ursula, von Wängi, in Bauma, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sigel, Daniel, von Zürich, in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3676097, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
Leutenegger AG, bisher in Elsau, CHE-100.012.239, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 10.11.2009).
Statutenänderung:
23.06.2017.
Sitz neu:
Rüdlingen.
Domizil neu:
Sandgrubenhalde 17, 8455 Rüdlingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leutenegger-Michel, Klara, von Winterthur und Wängi, in Elsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leutenegger, Katharina, von Winterthur, in Rüdlingen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Leutenegger, Rudolf, von Winterthur, in Ascharina (Luzein), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].