Frank Laurini
wohnhaft in Düsseldorf, aus Deutschland Aktuelle Mandate: Global Lifestyle GmbH Verbundene Personen: Silvan Beat Flückiger So bleiben Sie über "Frank Laurini" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Frank Laurini"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Frank Laurini" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Frank Laurini"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Frank Laurini leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Frank Laurini arbeiten
Erbringen übriger Reservierungsdienstleistungen
Erbringen übriger Reservierungsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Frank Laurini
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Frank Laurini
Publikationsnummer: HR02-1005701200, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Global Lifestyle GmbH, in Salenstein, CHE-173.024.876, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2020, Publ. 1005041081).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laurini, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Adlikon b. Regensdorf (Regensdorf), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Flückiger, Silvan Beat, von Auswil, in Gunten (Sigriswil), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1004703837, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Global Lifestyle GmbH, bisher in Thun, CHE-173.024.876, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2018, Publ. 1004489337).
Statutenänderung:
14.08.2019.
Sitz neu:
Regensdorf.
Domizil neu:
c/o Xhevdet Sadiku, Loowiesenstrasse 13, 8106 Adlikon b. Regensdorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Hannes, von Recherswil, in Hilterfingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laurini, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Regensdorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 6354888, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Global Lifestyle GmbH, in Oberhofen am Thunersee, CH-036.4.051.315-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2011, S. 0, Publ. 6251570).
Statutenänderung:
22.09.2011.
Sitz neu:
Thun.
Domizil neu:
Aarestrasse 28, 3600 Thun.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laurini, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flückiger, Thomas, von Auswil, in Oberhofen am Thunersee, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].