Klaus Lanz
wohnhaft in Rohrbach, aus Rohrbach Aktuelle Mandate: Lanz Holzbau AG Verbundene Personen: Adrian Lanz, Anita Lanz So bleiben Sie über "Klaus Lanz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Klaus Lanz"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Klaus Lanz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Klaus Lanz"
|
|
Klaus Lanz
wohnhaft in Evilard, aus Evilard Aktuelle Mandate: Visempio - Stiftung für die Bewahrung natürlicher Ressourcen Verbundene Personen: Fabian Jeffrey Gyr, Guido August Fürer So bleiben Sie über "Klaus Lanz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Klaus Lanz"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Klaus Lanz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Klaus Lanz"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Klaus Lanz leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Klaus Lanz arbeiten
Zimmerei, Dachdeckerei und allgemeiner Holzbau
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Zimmerei, Dachdeckerei und allgemeiner Holzbau
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Privatpersonen mit dem Namen Klaus Lanz
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Klaus Lanz
Publikationsnummer: HR02-1006024186, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Visempio - Stiftung für die Bewahrung natürlicher Ressourcen, in Richterswil, CHE-446.029.364, Stiftung (SHAB Nr. 25 vom 04.02.2022, Publ. 1005397264).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baur, Jörg Siegfried, von Risch, in Arosa, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gyr, Fabian Jeffrey, von Einsiedeln, in Zürich, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lanz, Klaus, von Evilard, in Evilard, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005135588, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Lanz Holzbau AG, in Rohrbach, CHE-144.595.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 30.03.2015, S.0, Publ. 2070181).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanz, Adrian, von Rohrbach, in Rohrbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Lanz, Klaus, von Rohrbach, in Rohrbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Lanz, Anita, von Davos, in Rohrbach, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 2070181, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Lanz Holzbau AG, in Rohrbach, CHE-144.595.349, Ahornweg 16, 4938 Rohrbach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
23.03.2015.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist das Führen einer Zimmerei und Schreinerei mit Innenausbau und Bodenbelägen in Holz sowie Holzbearbeitungen aller Art inklusive Handel mit diesbezüglichen Produkten aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 23.03.2015 und Inventar per 31.12.2014 Aktiven von CHF 925'273.80 und Fremdkapital von CHF 554'182.80 des Einzelunternehmens Klaus Lanz, in Rohrbach (CHE-110.229.065), wofür 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 271'091.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
durch Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 23.03.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Lanz, Klaus, von Rohrbach, in Rohrbach, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Lanz, Adrian, von Rohrbach, in Rohrbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.