Elisabeth Lang-Züblin
wohnhaft in Bülach, aus Kreuzlingen Aktuelle Mandate: Verein SOLVETA, Elfeso AG Verbundene Personen: Silvan Marco Lang, Domenic Lang So bleiben Sie über "Elisabeth Lang-Züblin" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Elisabeth Lang-Züblin"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Elisabeth Lang-Züblin" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Elisabeth Lang-Züblin"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Elisabeth Lang-Züblin leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Elisabeth Lang-Züblin arbeiten
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Betreiben von Betrieben des Gesundheitswesens
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Betreiben von Betrieben des Gesundheitswesens
Privatpersonen mit dem Namen Elisabeth Lang-Züblin
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Elisabeth Lang-Züblin
Publikationsnummer: 7097662, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Freunde der Ukraine in der Schweiz, bisher in St. Gallen, CH-320.6.037.136-4, Verein (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2011, S. 14, Publ. 6023176).
Gründungsstatuten:
19.02.1994.
Statutenänderung:
13.11.2012.
Name neu:
FREUNDE DER UKRAINE IN DER SCHWEIZ.
Sitz neu:
Bülach.
Domizil neu:
Furtrainstrasse 6, 8180 Bülach.
Zweck neu:
Der Verein pflegt den Kulturaustausch zwischen der Schweiz und der Ukraine. Er ist politisch und religiös neutral und bezweckt die Zusammenführung von Personen im Bereich Musik, bildende Kunst, Kultur, Wissenschaft, Medizin und Sport..
Mittel neu:
Jahresbeiträge der Mitglieder, Gönner- und Patronatsbeiträge, Unterstützungen durch Dritte und der öffentlichen Hand, Erträge aus Sammlungen, Reinerträge aus Konzerten, Sportanlässen der ähnlichen Anlässen zugunsten des gemeinnützigen Vereinszweckes, Schenkungen und Vermächtnisse sowie Zinserträge. [bisher: Mittel: Jahresbeiträge der Mitglieder, Gönner- und Patronatsbeiträge, Unterstützungen durch Dritte und der öffentlichen Hand, Erträge aus Sammlungen, Reinerträge aus Konzerten oder ähnlichen Anlässen].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schnetzler, Mario, von Zürich, in St. Gallen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lang-Züblin, Elisabeth, von Kreuzlingen, in Wittenbach, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kurz, Eugenie, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schnetzler, Susanna, von Zürich, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Züblin Tymoshenko, Elisabeth, von Kreuzlingen, in Bülach, Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Lang, Silvan, von Kreuzlingen, in Zürich, Vizepräsident des Vorstandes und Kassier, mit Einzelunterschrift;
Wäckerlin, Michael, von Wetzikon ZH, in Kilchberg ZH, Mitglied des Vorstandes und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 6023176, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Freunde der Ukraine in der Schweiz, in St. Gallen, CH-320.6.037.136-4, Verein (SHAB Nr. 105 vom 02.06.1994, S. 3075).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lang-Züblin, Elisabeth, von Kreuzlingen, in Wittenbach, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Kronbühl (Wittenbach)]. [behördliche Umbenennung].
Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Kiew-Club International (Schweiz), in St. Gallen, c/o Andrea Haidorfer, Schorenstrasse 75, 9000 St. Gallen, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
2.10.1995.
Zweck:
Verbindungen und Beziehungen zwischen Ost und West, speziell aber der Schweiz und der Ukraine herzustellen.
Mittel:
Jahresbeiträge, Gönner- und Patronatsbeiträge, Unterstützung durch Dritte und Beiträge der öffentlichen Hand, Spenden und Legate, Erträge aus Vereinsveranstaltungen und Zinserträge. Generalversammlung, Vorstand von mindestens 3 Mitgliedern und Kontrollstelle.
Eingetragene Personen:
Lang-Züblin, Elisabeth, von Kreuzlingen, in Kronbühl (Wittenbach), Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Tymoschenko, Oleh Semenowytsch, ukrainischer Staatsangehöriger, in Kiew (Ukraine), Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Haidorfer, Andrea, deutsche Staatsangehörige, in St. Gallen, Mitglied und Kassiererin, mit Einzelunterschrift.