Hugo Lang
wohnhaft in Sempach Station, aus Sursee Aktuelle Mandate: Hugo Lang GmbH Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Hugo Lang" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hugo Lang"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Hugo Lang" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hugo Lang"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Hugo Lang leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Hugo Lang arbeiten
Sonstige Bautätigkeit
Sonstige Bautätigkeit
Privatpersonen mit dem Namen Hugo Lang
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Hugo Lang
Publikationsnummer: 4339890, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Allchemet AG, in Hinwil, CH-020.3.007.350-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2008, S. 20, Publ. 4284958).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lang, Hugo, von Beromünster, in Russikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 2960978, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Hugo Lang GmbH, in Sursee, CH-100.4.021.926-0, Planung und Realisierung von Plattenbelägen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 22.12.1998, S. 8721).
Statutenänderung:
26.07.2005. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lang, Georg, von Sursee, in Sursee, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lang, Hugo, von Sursee, in Sempach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 30'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.--].
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Allchemet AG, in Hinwil, Import und Export von Wirtschaftsgütern aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2001, S. 4768).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kooymans, Sonja, von Silenen, in Zumikon, Vizepräsidentin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kooymans, Lars, von Silenen, in Zumikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Minder, Thomas, von Auswil, in Frauenfeld, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Kooymans, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zumikon, Präsident];
Schoop, Martin A., von Dozwil, in Frauenfeld, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Höner, Yvette, von Silenen, in Küsnacht ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lang, Hugo, von Beromünster, in Russikon, mit Kollektivprokura zu zweien.