Christian Krump
wohnhaft in Gadmen, aus Innertkirchen Aktuelle Mandate: Krump Schreinerei GmbH Verbundene Personen: Christof Senn So bleiben Sie über "Christian Krump" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Krump"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christian Krump" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Krump"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christian Krump leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christian Krump arbeiten
Verarbeitung von Holz
Verarbeitung von Holz
Privatpersonen mit dem Namen Christian Krump
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Krump
Publikationsnummer: HR02-1005618072, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Grimseltor AG, in Innertkirchen, CHE-115.573.274, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2019, Publ. 1004684771).
Firma neu:
Grimseltor AG in Liq..
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 21.11.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krump, Christian, von Innertkirchen, in Gadmen (Innertkirchen), Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Moser, Hans Ulrich, von Zäziwil, in Innertkirchen, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1005277139, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Krump Schreinerei GmbH, in Innertkirchen, CHE-107.203.591, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2019, Publ. 1004643664).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krump, Werner, von Innertkirchen, in Gadmen (Innertkirchen), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 32 Stammanteilen zu je CHF 500.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krump, Christian, von Innertkirchen, in Gadmen (Innertkirchen), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 36 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 500.00];
Senn, Christof, von Göschenen, in Innertkirchen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 500.00.
Publikationsnummer: HR02-1004643664, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Krump Schreinerei GmbH, in Innertkirchen, CHE-107.203.591, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2017, Publ. 3623637).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krump, Mathias, von Innertkirchen, in Gadmen (Innertkirchen), Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 500.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krump, Christian, von Innertkirchen, in Gadmen (Innertkirchen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].