Christian Kreutzer
wohnhaft in Collonge-Bellerive, aus Genève Aktuelle Mandate: Groupe Konstructa SA Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Christian Kreutzer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Kreutzer"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christian Kreutzer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Kreutzer"
|
|
Christian Kreutzer
wohnhaft in Wittenbach, aus Wittenbach Aktuelle Mandate: Hausamann, Kreutzer GmbH Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Christian Kreutzer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Kreutzer"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christian Kreutzer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Kreutzer"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christian Kreutzer leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christian Kreutzer arbeiten
Allgemeiner Hochbau
Handel (sonstiges)
Allgemeiner Hochbau
Handel (sonstiges)
Privatpersonen mit dem Namen Christian Kreutzer
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Kreutzer
Publikationsnummer: 4735120, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Hausamann, Kreutzer GmbH, in St. Gallen, CH-320.4.038.513-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 38 vom 25.02.1998, S. 1383).
Statutenänderung:
10.11.2008.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 15.03.1995 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister nicht eingetragenen Einzelfirma 'Hans Kreutzer', in St. Gallen, gemäss Übernahmebilanz per 1. November 1994 mit Aktiven von CHF 460 082.-- und Passiven von CHF 436'877.15, wovon CHF 19 000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 4 204.85 als Forderung gutgeschrieben werden.]. Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kreutzer, Hans, von Wittenbach, in Kronbühl (Wittenbach), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.--;
Kreutzer-Schenk, Margrit, von Wittenbach, in Kronbühl (Wittenbach), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kreutzer, Christian, von Wittenbach, in Wittenbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.--.