Jürg Kressig
wohnhaft in Zürich, aus Pfäfers und Uster Aktuelle Mandate: Kressig Immobilien GmbH Verbundene Personen: Gabriela Wüthrich So bleiben Sie über "Jürg Kressig" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Jürg Kressig"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Jürg Kressig" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Jürg Kressig"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Jürg Kressig leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Jürg Kressig arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Jürg Kressig
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Jürg Kressig
Publikationsnummer: HR02-1004686716, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Kressig Immobilien CCTS GmbH, in Dielsdorf, CHE-104.286.422, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2018, Publ. 4172311).
Statutenänderung:
22.07.2019.
Firma neu:
Kressig Immobilien GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung und Vermittlung von Liegenschaften. Sie organisiert Umbauten, Renovationen und Sanierungen von Liegenschaften und übernimmt Treuhandaufgaben. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Wertschriften erwerben, belasten, verwalten und veräussern. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten. Des Weiteren kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit solchen zusammenschliessen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kressig, Jakob, von Uster und Pfäfers, in Otelfingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüthrich, Gabriela, von Bütschwil-Ganterschwil, in Niederglatt, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Kressig, Jürg, von Uster, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: 3881571, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Kressig Immobilien CCTS GmbH, in Schlieren, CHE-104.286.422, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2017, Publ. 3675347).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Raymond, von Werthenstein, in Ehrendingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüthrich, Gabriela, von Bütschwil-Ganterschwil, in Niederglatt, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kressig, Jakob, von Uster und Pfäfers, in Otelfingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Kressig, Jürg, von Uster, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 3200179, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
MATTER IMMOBILIEN AG, in Zürich, CHE-324.206.309, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2016, Publ. 2873747).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüthrich, Gabriela, von Bütschwil-Ganterschwil, in Niederglatt, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kressig, Jürg, von Uster, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Müller, Ariel, von Rothenburg, in Langnau am Albis, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Akman, Sezai, von Neuhausen am Rheinfall, in Rorbas, mit Kollektivprokura zu zweien.