Yves Krähenbühl
wohnhaft in Solothurn, aus Zäziwil Aktuelle Mandate: Bettenwelt Le Monde du Lit GmbH Verbundene Personen: Roman Krähenbühl So bleiben Sie über "Yves Krähenbühl" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Yves Krähenbühl"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Yves Krähenbühl" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Yves Krähenbühl"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Yves Krähenbühl leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Yves Krähenbühl arbeiten
Handel (Güter für den Haushalt und Privatgebrauch)
Handel (Güter für den Haushalt und Privatgebrauch)
Privatpersonen mit dem Namen Yves Krähenbühl
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Yves Krähenbühl
Publikationsnummer: HR01-1005670327, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Bettenwelt Le Monde du Lit GmbH, in Brügg, CHE-221.576.057, Industriestrasse 37c, 2555 Brügg BE, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
27.01.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Bettsystemen, Schlafzimmermöbel, Accessoires und Einrichtungsgegenstände. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 27.01.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Krähenbühl, Roman, von Zäziwil, in Port, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Krähenbühl, Yves, von Zäziwil, in Solothurn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 6078476, Handelsregister-Amt Bern, (36)
K & M Building Solutions GmbH, bisher in Solothurn, CH-241.4.009.619-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 241 vom 10.12.2010, S. 14, Publ. 5933956).
Gründungsstatuten:
23.11.2010.
Statutenänderung:
04.02.2011.
Firma neu:
M & M Building Solutions GmbH.
Sitz neu:
Burgdorf.
Domizil neu:
Heimiswilstrasse 23, 3400 Burgdorf.
Zweck:
Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Projektmanagement, Neubau, Umbau, Ausbau, Planen und Verwalten von Immobilien und Erbringen sämtlicher damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen sowie Handel mit Waren aller Art. Kann Immaterialgüterrechte und Immobilien erwerben, halten und verwerten, im In-/Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Pflichten:
Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte: gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 23.11.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet (wie bisher).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krähenbühl, Yves, von Zäziwil, in Solothurn, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 500.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Murgotti, Ermes, italienischer Staatsangehöriger, in Burgdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschriftund mit 20Stammanteil en zu je CHF 500.00 (wie bisher);
Hunziker, Stefan, von Basel und Oberkulm, in Pieterlen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 500.00.
Publikationsnummer: 6052418, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
MTD SA, à Sierre, CH-626.3.010.637-2, société anonyme (No. FOSC no 192 du 05.10.2009, p. 22, Publ. 5277656).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Krähenbühl, Yves, de Grosshöchstetten, à Lausanne, président du conseil, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Bourqui, Bernard, de Murist, à Sierre, président, avec signature individuelle [précédemment: membre du conseil et secrétaire du conseil avec signature collective à deux];
Maffioletti, Roberto, citoyen italien, à Dalmine (IT), administrateur et secrétaire, avec signature individuelle [précédemment:de citoyen italien, administrateur avec signature collective à deux].