Peter Könitzer
wohnhaft in Worb, aus Uebeschi Aktuelle Mandate: Genossenschaft ZBU in Liquidation, Könitzer AG Verbundene Personen: René Gasser, Anton gen. Toni Jakob, Beat Streit und mehr So bleiben Sie über "Peter Könitzer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Peter Könitzer"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Peter Könitzer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Peter Könitzer"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Peter Könitzer leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Peter Könitzer arbeiten
Verbände und Vereinigungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Verbände und Vereinigungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Peter Könitzer
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Peter Könitzer
Publikationsnummer: 2012228, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Könitzer AG, in Liquidation, in Worb, Betrieb einer Holzbauunternehmung, insbesondere die Übernahme und Weiterführung der gelöschten Kommanditgesellschaft Könitzer & Cie, in Worb, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 11.09.2003, S. 2, Publ. 1166382).
Firma neu:
Könitzer AG. Widerruf der Auflösung der Gesellschaft durch Beschluss der Generalversammlung vom 21.11.2003. [gestrichen: Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 1.9.2003 aufgelöst.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Könitzer, Peter, von Uebeschi, in Worb, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Liquidator];
Könitzer, Christine, von Uebeschi, in Worb, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 1166382, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Könitzer AG, in Worb, Betrieb einer Holzbauunternehmung usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2000, S. 506).
Firma neu:
Könitzer AG, in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 1.9.2003 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Könitzer, Christine, von Uebeschi, in Worb, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Könitzer, Peter, von Uebeschi, in Worb, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].