Auskünfte zu Christine Könitzer
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Christine Könitzer
Publikationsnummer: 2012228, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Könitzer AG, in Liquidation, in Worb, Betrieb einer Holzbauunternehmung, insbesondere die Übernahme und Weiterführung der gelöschten Kommanditgesellschaft Könitzer & Cie, in Worb, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 11.09.2003, S. 2, Publ. 1166382).
Firma neu:
Könitzer AG. Widerruf der Auflösung der Gesellschaft durch Beschluss der Generalversammlung vom 21.11.2003. [gestrichen: Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 1.9.2003 aufgelöst.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Könitzer, Peter, von Uebeschi, in Worb, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Liquidator];
Könitzer, Christine, von Uebeschi, in Worb, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 1166382, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Könitzer AG, in Worb, Betrieb einer Holzbauunternehmung usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2000, S. 506).
Firma neu:
Könitzer AG, in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 1.9.2003 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Könitzer, Christine, von Uebeschi, in Worb, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Könitzer, Peter, von Uebeschi, in Worb, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].