Andreas Koblet
wohnhaft in Winterthur, aus Winterthur Aktuelle Mandate: EMMA Bett und Bistro GmbH Verbundene Personen: Barbara Koblet Eichmann So bleiben Sie über "Andreas Koblet" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Andreas Koblet"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Andreas Koblet" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Andreas Koblet"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Andreas Koblet leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Andreas Koblet arbeiten
Betreiben von Gastronomiebetrieben
Betreiben von Gastronomiebetrieben
Privatpersonen mit dem Namen Andreas Koblet
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Andreas Koblet
Publikationsnummer: HR02-1005527784, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 234 vom 01.12.2021 publizierten TR-Eintrags Nr. 49333 vom 26.11.2021 Genossenschaft Frohsinn Eidberg, in Winterthur, CHE-442.510.421, Genossenschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2021, Publ. 1005346154). [Bei der am 26.11.2021 unter TR-Nr. 49333 vorgenommenen und im SHAB-Nr. 234 vom 01.12.2021 publizierten Eintragung wurde Koblet, Hans-Rudolf, von Winterthur, in Winterthur, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien irrtümlich anstelle von Koblet, Andreas, von Winterthur, in Winterthur, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien gelöscht. Deshalb erfolgen nachträglich folgende Mutationen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koblet, Andreas, von Winterthur, in Winterthur, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koblet, Hans-Rudolf, von Winterthur, in Winterthur, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005017651, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Genossenschaft Frohsinn Eidberg, in Winterthur, CHE-442.510.421, Genossenschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2019, Publ. 1004673043).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brogle, Theodor Walter, von Winterthur, in Winterthur, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koblet, Andreas, von Winterthur, in Winterthur, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR01-1004905562, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
EMMA Bett und Bistro GmbH, in Winterthur, CHE-241.951.069, Oberer Graben 8, 8400 Winterthur, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.05.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Führung eines Gastronomiebetriebes mit drei Hotelzimmer. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 22.05.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Koblet Eichmann, Barbara, von Winterthur, in Winterthur, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Koblet, Andreas, von Winterthur, in Winterthur, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.