Patrick Martin Knecht
wohnhaft in Gossau, aus Zürich Aktuelle Mandate: Sensor Marketing AG Verbundene Personen: Hansjörg Hämmerle So bleiben Sie über "Patrick Martin Knecht" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Patrick Martin Knecht"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Patrick Martin Knecht" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Patrick Martin Knecht"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Patrick Martin Knecht leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Patrick Martin Knecht arbeiten
Erbringen von Werbedienstleistungen
Erbringen von Werbedienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Patrick Martin Knecht
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Patrick Martin Knecht
Publikationsnummer: HR02-1005345209, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Sensor Marketing AG, in Stäfa, CHE-103.759.139, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2019, Publ. 1004676494).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hämmerle, Hansjörg, von Rorschach, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Knecht, Patrick, von Zürich, in Gossau (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004808531, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Salespool GmbH, in Volketswil, CHE-115.395.570, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2013, S.0, Publ. 1070693).
Firma neu:
Salespool GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst. Die Gesellschaft wird in Anwendung von Artikel 153b HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in Bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knecht, Patrick Martin, von Zürich, in Gossau (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 1063425, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Pooldirekt GmbH, in Stadel, CH-020.4.041.865-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 25 vom 05.02.2010, S. 25, Publ. 5479372).
Statutenänderung:
06.08.2013.
Firma neu:
Salespool GmbH.
Sitz neu:
Volketswil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt alle Tätigkeiten im Medienbereich und der Informationsvermittlung, insbesondere im Verlagswesen, im Bereich der elektronischen Medien sowie in der grafischen Industrie. Erstellung und Vermittlung von Werbeträgern und Werbung, insbesondere für Kinos, Fernsehen, Print- und elektronische Medien, sowie Organisation von Events. Sie bezweckt weiter direkt oder über die Beteiligung an anderen Gesellschaften die Beratung in Fragen der Werbung, der Promotion und den Verkauf von Werbung irgendwelcher Art in Zeitungen und anderen Publikationen wie auch die Betätigung in allen mit der Werbung verbundenen Gebieten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen, ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten und kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fratton, Christian, von Windisch, in Stadel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knecht, Patrick Martin, von Zürich, in Gossau ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00.