Albert Karer
wohnhaft in Oberrohrdorf, aus Wattenwil Aktuelle Mandate: Karer Corporate Services AG Verbundene Personen: Sylvia Karer So bleiben Sie über "Albert Karer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Albert Karer"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Albert Karer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Albert Karer"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Albert Karer leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Albert Karer arbeiten
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Albert Karer
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Albert Karer
Publikationsnummer: 3101553, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Karer Consulting (Schweiz) AG, in Oberrohrdorf, CHE-112.163.112, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2007, Publ. 3747642).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Karer, Albert, von Wattenwil, in Oberrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schirmer, Gregory, deutscher Staatsangehöriger, in Oberrohrdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baier, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Schlier (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bläse, Dr. Gerold, deutscher Staatsangehöriger, in Schwäbisch Gmünd (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eugster, Matias, von Altstätten, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Knecht, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Eglisau, mit Einzelprokura.
Publikationsnummer: 3099507, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Karer Holding AG, in Oberrohrdorf, CHE-101.304.012, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2013, Publ. 1123275).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Karer, Albert, von Wattenwil, in Oberrohrdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Karer-von Niederhäusern, Sylvia, von Wattenwil, in Oberrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
von Niederhäusern, Gustav, von Wattenwil, in Schliern bei Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baier, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Schlier (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bläse, Dr. Gerold, deutscher Staatsangehöriger, in Schwäbisch Gmünd (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eugster, Matias, von Altstätten, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 6092512, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Dillyfair AG, in Oberrohrdorf, CH-400.3.030.824-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 11.08.2008, S. 1, Publ. 4607416).
Statutenänderung:
17.03.2011.
Sitz neu:
Spreitenbach.
Domizil neu:
Limmatstrasse 12, 8957 Spreitenbach.
Aktien neu:
25'000 Inhaberaktien zu CHF 10.00. [bisher: 25'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Karer, Albert, von Wattenwil, in Oberrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aumiller, Edmund, von Adliswil, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.