Danilo Kalbermatter
wohnhaft in St. Niklaus, aus St. Niklaus Aktuelle Mandate: Kalbermatter Industries KLG Verbundene Personen: Fabio Kalbermatter So bleiben Sie über "Danilo Kalbermatter" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Danilo Kalbermatter"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Danilo Kalbermatter" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Danilo Kalbermatter"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Danilo Kalbermatter leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Danilo Kalbermatter arbeiten
Handel (Freizeitwaren)
Handel (Freizeitwaren)
Privatpersonen mit dem Namen Danilo Kalbermatter
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Danilo Kalbermatter
Publikationsnummer: 4391279, Handelsregister-Amt Wallis, (600)
Kalbermatter Industries KLG, in Grächen, CHE-183.927.337, Burwald 721, 3925 Grächen, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
17.07.2018.
Zweck:
Handel mit Konsumgütern, insbesondere Outdoorausrüstung.
Eingetragene Personen:
Kalbermatter, Danilo, von St. Niklaus, in St. Niklaus VS (St. Niklaus), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kalbermatter, Fabio, von St. Niklaus, in Grächen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4540028, Handelsregister-Amt Wallis
AT-Touristik and Trade GmbH, in St. Niklaus, CH-600.4.002.247-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 189 vom 28.09.2000, S. 6648).
Firma neu:
AT-Touristik and Trade GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.06.2008 aufgelöst.
Liquidationsdomizil:
c/o Fux Ruben, Treuhand & Beratung, Haus Romantica, 3924 St. Niklaus.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fux, Ruben, von St. Niklaus, in Grächen, Liquidator, mit Einzelunterschrift;
Kalbermatter-Bonacci, Anna, von St. Niklaus, in St. Niklaus, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.-- [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, CHF 1'000.--];
Kalbermatter, Danilo, von St. Niklaus, in St. Niklaus, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, CHF 19'000.--].
Handelsregister-Amt Wallis
AT-Touristik and Trade GmbH, in S t . N i k l a u s , Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 12 vom 20.01.1998, S. 422).
Statutenänderung:
24.03.2000, 14.07.2000.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kalbermatter, Stefan, von St. Niklaus, in St. Niklaus, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1000;
Kalbermatter, Theo, von St. Niklaus, in St. Niklaus, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalbermatter-Bonacci, Anna, von St. Niklaus, in St. Niklaus, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1000 [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 19 000];
Kalbermatter, Danilo, von St. Niklaus, in St. Niklaus, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19 000.