Christoph Käsermann
wohnhaft in Bern, aus Bätterkinden Aktuelle Mandate: ecolot GmbH, FloraConsult Käsermann Verbundene Personen: Sina Schneider, Res Isler, Luzi Paul Bergamin Poncet und mehr So bleiben Sie über "Christoph Käsermann" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christoph Käsermann"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christoph Käsermann" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christoph Käsermann"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christoph Käsermann leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christoph Käsermann arbeiten
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Erbringung von übrigen freiberuflichen Tätigkeiten
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Erbringung von übrigen freiberuflichen Tätigkeiten
Privatpersonen mit dem Namen Christoph Käsermann
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christoph Käsermann
Publikationsnummer: 2122413, Handelsregister-Amt Bern, (36)
KBP GmbH, in Bern, CHE-104.949.990, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2014, Publ. 1354693).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Michael Dr., von Oberwil bei Büren, in Wabern (Köniz), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 44 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Wabern (Köniz) und mit 55 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Bergamin Poncet, Luzi Paul, von Vaz/Obervaz und Basel, in Münchenbuchsee, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 44 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 55 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Isler, Res, von Aeschi bei Spiez, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 44 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 55 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Käsermann, Christoph, von Bätterkinden, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 44 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 55 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Schneider, Sina, deutsche Staatsangehörige, in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 44 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 1354693, Handelsregister-Amt Bern, (36)
KBP GmbH, in Bern, CHE-104.949.990, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2012, Publ. 6524786).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waber, Ursula Dr., von Kiesen, in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 44 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bergamin Poncet, Luzi Paul, von Vaz/Obervaz und Basel, in Münchenbuchsee, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 55 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 44 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Isler, Res, von Aeschi bei Spiez, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 55 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 44 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Käsermann, Christoph, von Bätterkinden, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 55 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 44 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Zimmermann, Michael Dr., von Oberwil bei Büren, in Wabern (Köniz), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 55 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 44 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: 6524786, Handelsregister-Amt Bern, (36)
KB + P GmbH, in Bern, CH-035.4.020.260-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 5 vom 07.01.2011, S. 6, Publ. 5975738).
Statutenänderung:
18.01.2012.
Firma neu:
KBP GmbH.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bergamin Poncet, Luzi Paul, von Vaz/Obervaz und Basel, in Münchenbuchsee, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 44 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Isler, Res, von Aeschi bei Spiez, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 44 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit 55 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Waber, Ursula Dr., von Kiesen, in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 44 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit 55 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Käsermann, Christoph, von Bätterkinden, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 44 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivprokura zu zweien und mit 55 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Zimmermann, Michael Dr., von Oberwil bei Büren, in Wabern (Köniz), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 44 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit 55 Stammanteilen zu je CHF 100.00].